PADILLA ESCALONA MARTA MERCEDES
Informe ejecutivo de PADILLA ESCALONA MARTA MERCEDES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE PADILLA ESCALONA MARTA MERCEDES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CIGNA LIFE INSURANCE COMPANY OF EUROPE SA NV | Apoderado Mancomunado | 23/08/2022 | |
CIGNA EUROPEAN SERVICES UK LIMITED | Apoderado Mancomunado Solidario | 03/09/2019 | |
CIGNA EUROPEAN SERVICES UK LIMITED | Apoderado | 03/07/2018 | |
VIRDIAMAR SL | Apoderado | 25/11/2009 |
VINCULACIONES DE PADILLA ESCALONA MARTA MERCEDES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PADILLA ESCALONA MARTA MERCEDES
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Bicand Muñoz Jorge
- Montes Escriba Juan Jose
- Muiña Merino Antonio
- Padilla Escalona Marta Mercedes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38769 , F 130, S 8, H M 11184, I/A 42 (23/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-165-28
Empresa: CIGNA EUROPEAN SERVICES UK LIMITED
Apoderado Mancomunado Solidario
- Bregel Lopez Maria-sonsoles
- Padilla Escalona Marta Mercedes
- Pelaez Serrano Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21188 , F 222, S 8, H M 376266, I/A 14 (03/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-173-28
Empresa: CIGNA EUROPEAN SERVICES UK LIMITED
Apoderado
- Montes Escriba Juan Jose
- Muiña Merino Antonio
- Padilla Escalona Marta Mercedes
- Pelaez Serrano Pilar
- Romeo Rubio Ana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21188 , F 221, S 8, H M 376266, I/A 12 (03/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-133-28
Empresa: VIRDIAMAR SL
Apoderado
- Padilla Escalona Marta Mercedes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27070 , F 32, S 8, H M 487780, I/A 2 (25/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-232-28
Información de PADILLA ESCALONA MARTA MERCEDES
Mostramos los datos de PADILLA ESCALONA MARTA MERCEDES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PADILLA ESCALONA MARTA MERCEDES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos