TURREIRA IBERNIA LUIS
Informe ejecutivo de TURREIRA IBERNIA LUIS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 28
Empresas inactivas: 16
CARGOS DE TURREIRA IBERNIA LUIS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GRUPO BUPA SANITAS SL | Apoderado | 16/01/2014 | |
GRUPO BUPA SANITAS SL | Apoderado | 20/04/2010 | 16/01/2014 |
SANITAS SA DE SEGUROS | Apoderado | 13/01/2014 | |
SANITAS EMISION SL | Apoderado | 13/01/2014 | |
SANITAS EMISION SL | Apoderado | 23/04/2010 | 13/01/2014 |
SANITAS EMISION SL | Apoderado | 14/01/2010 | 13/01/2014 |
SANITAS SL DE DIVERSIFICACION | Apoderado | 10/01/2014 | |
SANITAS SA DE HOSPITALES | Apoderado | 10/01/2014 | |
CLINICA LONDRES SL | Apoderado Mancomunado | 03/06/2013 | 10/01/2014 |
SANITAS SL DE DIVERSIFICACION | Apoderado Mancomunado | 21/04/2010 | 10/01/2014 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE TURREIRA IBERNIA LUIS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TURREIRA IBERNIA LUIS
Empresa: GRUPO BUPA SANITAS SL
Apoderado
- Turreira Ibernia Luis
- Turreira Ibernia Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27613 , F 81, S 8, H M 319405, I/A 101 (16/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-17-28
Empresa: SANITAS EMISION SL
Apoderado
- Turreira Ibernia Luis
- Turreira Ibernia Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30841 , F 172, S 8, H M 491635, I/A 44 (13/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-15-28
Empresa: SANITAS SA DE SEGUROS
Apoderado
- Turreira Ibernia Luis
- Turreira Ibernia Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20738 , F 77, S 8, H M 117337, I/A 350 (13/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-15-28
Empresa: CLINICA LONDRES SL
Apoderado Mancomunado
- Turreira Ibernia Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30752 , F 27, S 8, H M 396728, I/A 37 (10/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-14-28
Empresa: SANITAS SA DE HOSPITALES
Apoderado Mancomunado
- Turreira Ibernia Luis
Apoderado
- Turreira Ibernia Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29721 , F 212, S 8, H M 70978, I/A 256 (10/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-14-28
Empresa: SANITAS SL DE DIVERSIFICACION
Apoderado Mancomunado
- Turreira Ibernia Luis
Apoderado
- Turreira Ibernia Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28990 , F 175, S 8, H M 188005, I/A 138 (10/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-14-28
Empresa: SANITAS NUEVOS NEGOCIOS SL
Apoderado Mancomunado
- Turreira Ibernia Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29280 , F 216, S 8, H M 527037, I/A 25 (10/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-14-28
Apoderado Mancomunado
- Akesson John Peter Erik
- Cano Desandes Pedro
- Costa Pantoja Ignacio
- Escalona De Molina Miguel Jesus
- Fernandez Romera Ana Maria
- Loughlin Gerarde
- Montijano Nistal Jose Alberto
- Moreno Saiz Yolanda
- Parames Garcia-astigarraga Monica
- Prado Gonzalez Rafael
- Pueyo Roberts Gabriela
- Pueyo Roberts Gabriela
- Pulla Mendez Sergio Ignacio
- Velasco Roiz Jose Maria
Apoderado
- Blazquez Pozo Cristina
- Costa Pantoja Ignacio
- Cristobal De La Cruz Jose Maria
- Delgado Cabezas Luis
- Erburu Arbizu Yolanda
- Ereño Iribarren Ignacio
- Erik Akesson John Peter
- Escalona De Molina Miguel Jesus
- Escolano Ferrer Cristina
- Fernandez Romera Ana Maria
- Fuentes Manzanas Maria Mercedes
- Gallo Sahelices Sonia
- Giro Royo Antonio
- Jaureguizar Ruiz Jarabo Carlos Antonio
- Julve Garcia Miguel Angel
- Lopez Gil Beatriz
- Loughlin Gerarde
- Meseguer Muñoz Luis
- Montijano Nistal Jose Alberto
- Montijano Nistal Jose Alberto
- Moreno Saiz Yolanda
- Morillo Velarde Muñoz Miguel Angel
- Muñoz Ramos Manuel
- O'fferrall Alcazar Fernando
- Ochoa Arizu Jose Manuel
- Palomo Guerrero Vidal
- Parames Garcia-astigarraga Monica
- Parames Garcia-astigarraga Monica
- Perales Aroca Ana
- Peralta Gracia Ignacio
- Pueyo Roberts Gabriela
- Pulla Mendez Sergio Ignacio
- Sabau Graziati Javier Pedro
- Sanchez De La Blanca Fernandez De Simon Agustin
- Sanz Ferrando Silvia
- Tisner Madrid Mariano
- Torrijos Lledo Gemma
- Turreira Ibernia Luis
- Velasco Roiz Jose Maria
- Vicario La Calle Alfonso
- Villaescusa Gonzalez Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30632 , F 60, S 8, H M 551294, I/A 9 (04/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-198-28
Empresa: CLINICA NUEVA ESTETICA MADRID SL
Apoderado Mancomunado
- Akesson John Peter Erik
- Akesson John Peter Erik
- Akesson John Peter Erik
- Akesson John Peter Erik
- Belaustegui Alonso Gabriel
- Bonilla Regadera Jesus
- Cano Desandes Pedro
- Costa Pantoja Ignacio
- Crosas Lopez Domenec
- Delgado Cabezas Luis
- Erburu Arbizu Yolanda
- Erburu Arbizu Yolanda
- Erik Akesson John Peter
- Escalona De Molina Miguel Jesus
- Fernandez Romera Ana Maria
- Jaureguizar Ruiz Jarabo Carlos Antonio
- Julve Garcia Miguel Angel
- Lopez Gil Beatriz
- Loughlin Gerarde
- Meseguer Muñoz Luis
- Montijano Nistal Jose Alberto
- Montijano Nistal Jose Alberto
- Montijano Nistal Jose Alberto
- Montijano Nistal Jose Alberto
- Montijano Nistal Jose Alberto
- Moreno Saiz Yolanda
- Moreno Saiz Yolanda
- Muiña Merino Antonio
- Parames Garcia-astigarraga Monica
- Peralta Gracia Ignacio
- Prado Gonzalez Rafael
- Pueyo Roberts Gabriela
- Pueyo Roberts Gabriela
- Pueyo Roberts Gabriela
- Pueyo Roberts Gabriela
- Pueyo Roberts Gabriela
- Pulla Mendez Sergio Ignacio
- Quintanilla Quintana Victoria Susana
- Sanchez De La Blanca Fernandez De Simon Agustin
- Turreira Ibernia Luis
- Velasco Roiz Jose Maria
- Velasco Roiz Jose Maria
- Velasco Roiz Jose Maria
- Villaescusa Gonzalez Pilar
Apoderado Solidario
- Belaustegui Alonso Gabriel
- Blazquez Pozo Cristina
- Bonilla Regadera Jesus
- Cano Desandes Pedro
- Costa Pantoja Ignacio
- Cristobal De La Cruz Jose Maria
- Crosas Lopez Domenec
- Erburu Arbizu Yolanda
- Escalona De Molina Miguel Jesus
- Escolano Ferrer Cristina
- Fuentes Manzanas Maria Mercedes
- Gallo Sahelices Sonia
- Garrido Lopez Jose Maria
- Jaureguizar Ruiz Jarabo Carlos Antonio
- Meseguer Muñoz Luis
- Montijano Nistal Jose Alberto
- Morillo Velarde Muñoz Miguel Angel
- Muñoz Ramos Manuel
- O'fferrall Alcazar Fernando
- Palomo Guerrero Vidal
- Perales Aroca Ana
- Peralta Gracia Ignacio
- Pueyo Roberts Gabriela
- Pueyo Roberts Gabriela
- Sanz Ferrando Silvia
- Tisner Madrid Mariano
- Torrijos Lledo Gemma
- Vicario La Calle Alfonso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20262 , F 224, S 8, H M 358113, I/A 18 (04/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-109-28
Empresa: CLINICA LONDRES SL
Apoderado Mancomunado
- Akesson John Peter Erik
- Akesson John Peter Erik
- Akesson John Peter Erik
- Akesson John Peter Erik
- Belaustegui Alonso Gabriel
- Bonilla Regadera Jesus
- Cano Desandes Pedro
- Costa Pantoja Ignacio
- Crosas Lopez Domenec
- Delgado Cabezas Luis
- Erburu Arbizu Yolanda
- Erburu Arbizu Yolanda
- Erik Akesson John Peter
- Escalona De Molina Miguel
- Fernandez Romera Ana Maria
- Jaureguizar Ruiz Jarabo Carlos Antonio
- Julve Garcia Miguel Angel
- Lopez Gil Beatriz
- Loughlin Gerarde
- Meseguer Muñoz Luis
- Montijano Nistal Jose Alberto
- Montijano Nistal Jose Alberto
- Montijano Nistal Jose Alberto
- Montijano Nistal Jose Alberto
- Montijano Nistal Jose Alberto
- Moreno Saiz Yolanda
- Moreno Saiz Yolanda
- Moreno Saiz Yolanda
- Muiña Merino Antonio
- Parames Garcia-astigarraga Monica
- Peralta Gracia Ignacio
- Prado Gonzalez Rafael
- Pueyo Roberts Gabriela
- Pueyo Roberts Gabriela
- Pueyo Roberts Gabriela
- Pulla Mendez Sergio Ignacio
- Pulla Mendez Sergio Ignacio
- Quintanilla Quintana Victoria Susana
- Sanchez De La Blanca Fernandez De Simon Agustin
- Sanchez De La Blanca Fernandez De Simon Agustin
- Turreira Ibernia Luis
- Velasco Roiz Jose Maria
- Velasco Roiz Jose Maria
- Velasco Roiz Jose Maria
- Villaescusa Gonzalez Maria Pilar
Apoderado Solidario
- Belaustegui Alonso Gabriel
- Blazquez Pozo Cristina
- Bonilla Regadera Jesus
- Cano Desandes Pedro
- Costa Pantoja Ignacio
- Cristobal De La Cruz Jose Maria
- Crosas Lopez Domingo
- Erburu Arbizu Yolanda
- Escalona De Molina Miguel Jesus
- Escolano Ferrer Cristina
- Fuentes Manzanas Maria Mercedes
- Gallo Sahelices Sonia
- Garrido Lopez Jose Maria
- Jaureguizar Ruiz Jarabo Carlos Antonio
- Meseguer Muñoz Luis
- Montijano Nistal Jose Alberto
- Morillo Velarde Muñoz Miguel Angel
- Muñoz Ramos Manuel
- O'fferrall Alcazar Fernando
- Palomo Guerrero Vidal
- Parames Garcia-astigarraga Monica
- Parames Garcia-astigarraga Monica
- Perales Aroca Ana
- Peralta Gracia Ignacio
- Pueyo Roberts Gabriela
- Pueyo Roberts Gabriela
- Sanz Ferrando Silvia
- Tisner Madrid Mariano
- Torrijos Lledo Gemma
- Vicario La Calle Alfonso
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30752 , F 18, S 8, H M 396728, I/A 33 (03/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-108-28
VER MAS ACTOS
Información de TURREIRA IBERNIA LUIS
Mostramos los datos de TURREIRA IBERNIA LUIS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TURREIRA IBERNIA LUIS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos