FRIEDLANDER RONALD JAMES
Informe ejecutivo de FRIEDLANDER RONALD JAMES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE FRIEDLANDER RONALD JAMES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LANETRO SL | Apoderado | 04/03/2010 | |
PLANETA AD NETWORK SL | Consejero | 09/10/2009 | |
LANETRO SL | Apoderado | 19/02/2009 | 25/08/2009 |
LANETRO SL | Consejero | 25/08/2009 |
VINCULACIONES DE FRIEDLANDER RONALD JAMES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FRIEDLANDER RONALD JAMES
Empresa: LANETRO SL
Apoderado Mancomunado
Apoderado
- Cortina Navarro Salvador
- Delgado Lusson Nuria
- Elias Viñeta Luis
- Fernandez De Gabriel Felix
- Friedlander Ronald James
- Garay Vigon Rafael
- Lara Garcia Marta
- Marquez Rodriguez Eva
- Ortuño Romagosa Jorge
- Perez Moral Acisclo
- Ramirez Valencia Alfonso
- Sandalinas Moliner Francisco
- Sellares Monros Francesc Xavier
- Sintes Riudavets Gabino
- Torrades Carbo Pere
- Vallejo Llopis Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26309 , F 80, S 8, H M 447830, I/A 15 (04/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-51-28
Empresa: PLANETA AD NETWORK SL
Consejero
- Friedlander Ronald James
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24534 , F 220, S 8, H M 453103, I/A 12 (09/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-202-28
Empresa: LANETRO SL
Apoderado
- Friedlander Ronald James
- Perez Moral Acisclo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26309 , F 79, S 8, H M 447830, I/A 14 (25/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-169-28
Empresa: LANETRO SL
Consejero
- Friedlander Ronald James
- Perez Moral Acisclo
- PLANETA MEDIOS ACTIVOS SL
Presidente
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26309 , F 78, S 8, H M 447830, I/A 13 (25/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-169-28
Empresa: LANETRO SL
Apoderado
- Friedlander Ronald James
- Perez Moral Acisclo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24878 , F 17, S 8, H M 447830, I/A 12 (19/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-41-28
Información de FRIEDLANDER RONALD JAMES
Mostramos los datos de FRIEDLANDER RONALD JAMES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FRIEDLANDER RONALD JAMES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos