PLANETA AD NETWORK SL - EXTINGUIDA
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social PLANETA AD NETWORK SL
CIF B64661259
Actividad Agencias de publicidad
Fecha de Constitución 06/09/2007
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Torrades Carbo Pere
VINCULACIONES DE PLANETA AD NETWORK SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PLANETA AD NETWORK SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Cortina Navarro Salvador | Apoderado | 12/01/2009 | 08/06/2010 |
Elias Viñeta Luis | Consejero | 09/10/2009 | 08/06/2010 |
Lara Garcia Jose | Apoderado | 12/01/2009 | 08/06/2010 |
Ortuño Romagosa Jorge | Apoderado | 12/01/2009 | 08/06/2010 |
Sintes Riudavets Gabino | Secretario | 12/01/2009 | 08/06/2010 |
Sintes Riudavets Gabino | Consejero | 12/01/2009 | 08/06/2010 |
Torrades Carbo Pere | Presidente | 12/01/2009 | 08/06/2010 |
Friedlander Ronald James | Consejero | 09/10/2009 | |
Cerda Alimbau Pablo | Presidente | 12/01/2009 | |
Cerda Alimbau Pablo | Consejero | 12/01/2009 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE PLANETA AD NETWORK SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24534 , F 220, S 8, H M 453103, I/A 13 (08/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-116-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24534 , F 220, S 8, H M 453103, I/A 13 (08/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-116-28
- HA QUEDADO INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DE BARCELONA LA FUSION POR ABSORCION DE LA SOCIEDAD "PLANETA CORPORACION SRL" COMO ABSORBENTE Y "PLANETA AD NETWORK SL" COMO ABSORBIDAINSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL AL TOMO 24534, FOLIO 220 HOJA M-453103
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24534 , F 220, S 8, H M 453103, I/A 13 (08/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-116-28
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/04/2010)
CVE: BORME-B-2010-78-28
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24534 , F 220, S 8, H M 453103, I/A 12 (09/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-202-28
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24534 , F 220, S 8, H M 453103, I/A 12 (09/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-202-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24534 , F 220, S 8, H M 453103, I/A 11 (12/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-13-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24534 , F 219, S 8, H M 453103, I/A 10 (12/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-13-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24534 , F 219, S 8, H M 453103, I/A 9 (12/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-13-28
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24534 , F 219, S 8, H M 453103, I/A 9 (12/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-13-28