PLANETA MEDIOS ACTIVOS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Av Diagonal, 662
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Razón Social PLANETA MEDIOS ACTIVOS SL
CIF B64168420
Actividad Otras actividades de consultoría de gestión empresarial
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE PLANETA MEDIOS ACTIVOS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PLANETA MEDIOS ACTIVOS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Cortina Navarro Salvador | Apoderado | 22/01/2009 | 14/05/2010 |
Elias Viñeta Luis | Consejero | 09/10/2009 | 14/05/2010 |
Lara Garcia Jose | Apoderado | 13/01/2009 | 14/05/2010 |
Lara Garcia Jose | Apoderado | 22/01/2009 | 14/05/2010 |
Ortuño Romagosa Jorge | Apoderado | 22/01/2009 | 14/05/2010 |
Perez Moral Acisclo | Consejero | 13/01/2009 | 09/10/2009 |
Cerda Alimbau Pablo | Consejero | 13/01/2009 | |
Cerda Alimbau Pablo | Apoderado | 13/01/2009 |
ACTOS BORME DE PLANETA MEDIOS ACTIVOS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40805 , F 25, S 8, H B 327511, I/A 22 (14/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-99-08
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/01/2010)
CVE: BORME-B-2010-32-08
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40805 , F 25, S 8, H B 327511, I/A 21 (09/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-204-08
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40805 , F 25, S 8, H B 327511, I/A 21 (09/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-204-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40805 , F 24, S 8, H B 327511, I/A 20 (22/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-23-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40805 , F 22, S 8, H B 327511, I/A 19 (13/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-15-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40805 , F 22, S 8, H B 327511, I/A 19 (13/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-15-08
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40805 , F 21, S 8, H B 327511, I/A 18 (13/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-15-08
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40805 , F 21, S 8, H B 327511, I/A 18 (13/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-15-08