FRANCIN STEPHANE
Informe ejecutivo de FRANCIN STEPHANE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE FRANCIN STEPHANE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VOITH PAPER SA | Apoderado Mancomunado | 07/06/2011 | 05/03/2013 |
VOITH PAPER SERVICES SL | Consejero | 23/07/2012 | 04/02/2013 |
VOITH PAPER SERVICES SL | Apoderado Mancomunado | 23/07/2012 | 04/02/2013 |
VINCULACIONES DE FRANCIN STEPHANE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FRANCIN STEPHANE
Empresa: VOITH PAPER SA
Apoderado Mancomunado
- Francin Stephane
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1354 , F 193, S 8, H SS 7006, I/A 82 (05/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-49-20
Empresa: VOITH PAPER SERVICES SL
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2487 , F 158, S 8, H SS 32975, I/A 7 (04/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-28-20
Empresa: VOITH PAPER SERVICES SL
Consejero
- Francin Stephane
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2487 , F 158, S 8, H SS 32975, I/A 6 (04/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-28-20
Empresa: VOITH PAPER SERVICES SL
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2487 , F 158, S 8, H SS 32975, I/A 4 (23/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-146-20
Empresa: VOITH PAPER SERVICES SL
Consejero
- Francin Stephane
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2487 , F 157, S 8, H SS 32975, I/A 3 (23/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-146-20
Empresa: VOITH PAPER SA
Apoderado Mancomunado
- Francin Stephane
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1354 , F 191, S 8, H SS 7006, I/A 79 (07/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-115-20
Información de FRANCIN STEPHANE
Mostramos los datos de FRANCIN STEPHANE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FRANCIN STEPHANE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos