ECHEZARRETA AZPIAZU MIGUEL MARIA
Informe ejecutivo de ECHEZARRETA AZPIAZU MIGUEL MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 10
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE ECHEZARRETA AZPIAZU MIGUEL MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VOITH HYDRO SL | Consejero | 04/12/2019 | |
VOITH PAPER SA | Apoderado Mancomunado | 24/01/2017 | 30/11/2017 |
VOITH PAPER SA | Apoderado Mancomunado | 25/06/2010 | 24/01/2017 |
VOITH PAPER SA | Apoderado Solidario | 04/04/2014 | |
VOITH PAPER SERVICES SL | Presidente | 19/02/2009 | 30/09/2013 |
VOITH PAPER SERVICES SL | Consejero | 19/02/2009 | 30/09/2013 |
VOITH PAPER SERVICES SL | Apoderado Mancomunado | 04/02/2013 | 30/09/2013 |
VOITH HYDRO SL | Apoderado Mancomunado | 20/07/2010 | 30/04/2013 |
VOITH PAPER SERVICES SL | Apoderado Mancomunado | 23/07/2012 | 04/02/2013 |
VOITH PAPER SERVICES SL | Apoderado Mancomunado | 19/02/2009 | 23/07/2012 |
VINCULACIONES DE ECHEZARRETA AZPIAZU MIGUEL MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ECHEZARRETA AZPIAZU MIGUEL MARIA
Empresa: VOITH HYDRO SL
Consejero
- Echezarreta Azpiazu Miguel Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1503 , F 208, S 8, H SS 10001, I/A 40 (04/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-242-20
Empresa: VOITH PAPER SA
Apoderado Mancomunado
- Basagoitia Kildal Marta
- Belloso Loyarte Juan Jose
- Benito Pueyo Jose Ignacio
- Echezarreta Azpiazu Miguel Maria
- Zubeldia Imaz Iker
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2334 , F 30, S 8, H SS 7006, I/A 94 (30/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-236-20
Empresa: VOITH PAPER SA
Apoderado Mancomunado
- Basagoitia Kildal Marta
- Belloso Loyarte Juan Jose
- Benito Pueyo Jose Ignacio
- Echezarreta Azpiazu Miguel Maria
- Zubeldia Imaz Iker
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2334 , F 28, S 8, H SS 7006, I/A 93 (24/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-22-20
Empresa: VOITH PAPER SA
Apoderado Mancomunado
- Basagoitia Kildal Marta
- Belloso Loyarte Juan Jose
- Benito Pueyo Jose Ignacio
- Echezarreta Azpiazu Miguel Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2334 , F 28, S 8, H SS 7006, I/A 93 (24/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-22-20
Empresa: VOITH PAPER SA
Apoderado Solidario
- Alonso Regidor Jose Manuel
- Echezarreta Azpiazu Miguel Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2334 , F 26, S 8, H SS 7006, I/A 87 (04/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-72-20
Empresa: VOITH PAPER SERVICES SL
Apoderado Mancomunado
- Basagoitia Kildal Marta
- Belloso Loyarte Juan Jose
- Benito Pueyo Jose Ignacio
- Bona Mateo Maria Mar
- Echezarreta Azpiazu Miguel Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2487 , F 160, S 8, H SS 32975, I/A 8 (30/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-192-20
Empresa: VOITH PAPER SERVICES SL
Consejero
- Basagoitia Kildal Marta
- Benito Pueyo Jose Ignacio
- Echezarreta Azpiazu Miguel Maria
Presidente
- Echezarreta Azpiazu Miguel Maria
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2487 , F 160, S 8, H SS 32975, I/A 8 (30/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-192-20
Empresa: VOITH HYDRO SL
Apoderado Mancomunado
- Aguerre Telleria Carlos-humberto
- Basagoitia Kildal Marta
- Echeverria Aguirrezabala Rosa-maria
- Echezarreta Azpiazu Miguel Maria
- Szentes Krisztian-mark
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1503 , F 205, S 8, H SS 10001, I/A 31 (30/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-86-20
Empresa: VOITH PAPER SERVICES SL
Apoderado Mancomunado
- Basagoitia Kildal Marta
- Belloso Loyarte Juan Jose
- Benito Pueyo Jose Ignacio
- Bona Mateo Maria Mar
- Echezarreta Azpiazu Miguel Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2487 , F 158, S 8, H SS 32975, I/A 7 (04/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-28-20
Empresa: VOITH PAPER SERVICES SL
Apoderado Mancomunado
- Basagoitia Kildal Marta
- Belloso Loyarte Juan Jose
- Bona Mateo Maria Mar
- Echezarreta Azpiazu Miguel Maria
- Francin Stephane
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2487 , F 158, S 8, H SS 32975, I/A 7 (04/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-28-20
VER MAS ACTOS
Información de ECHEZARRETA AZPIAZU MIGUEL MARIA
Mostramos los datos de ECHEZARRETA AZPIAZU MIGUEL MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ECHEZARRETA AZPIAZU MIGUEL MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos