BELLOSO LOYARTE JUAN JOSE
Informe ejecutivo de BELLOSO LOYARTE JUAN JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE BELLOSO LOYARTE JUAN JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VOITH PAPER SA | Apoderado Solidario | 30/11/2017 | 12/11/2021 |
VOITH PAPER SA | Apoderado Mancomunado | 30/11/2017 | 08/04/2021 |
VOITH PAPER SA | Apoderado Mancomunado | 24/01/2017 | 30/11/2017 |
VOITH PAPER SA | Apoderado Mancomunado | 25/06/2010 | 24/01/2017 |
VOITH PAPER SERVICES SL | Apoderado Mancomunado | 04/02/2013 | 30/09/2013 |
VOITH PAPER SERVICES SL | Apoderado Mancomunado | 23/07/2012 | 04/02/2013 |
VINCULACIONES DE BELLOSO LOYARTE JUAN JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BELLOSO LOYARTE JUAN JOSE
Empresa: VOITH PAPER SA
Apoderado Solidario
- Belloso Loyarte Juan Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2822 , F 22, S 8, H SS 7006, I/A 110 (12/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-226-20
Empresa: VOITH PAPER SA
Apoderado Mancomunado
- Basagoitia Kildal Marta
- Belloso Loyarte Juan Jose
- Benito Pueyo Jose Ignacio
- Garcia De La Torre Marcos
- Zubeldia Maiz Iker
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2822 , F 17, S 8, H SS 7006, I/A 105 (08/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-70-20
Empresa: VOITH PAPER SA
Apoderado Solidario
- Belloso Loyarte Juan Jose
- Bona Mateo Maria Mar
- Montilla Alvarez Maria
- Vidal Mata Noemi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2334 , F 31, S 8, H SS 7006, I/A 95 (30/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-236-20
Empresa: VOITH PAPER SA
Apoderado Mancomunado
- Basagoitia Kildal Marta
- Belloso Loyarte Juan Jose
- Benito Pueyo Jose Ignacio
- Garcia De La Torre Marcos
- Zubeldia Imaz Iker
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2334 , F 30, S 8, H SS 7006, I/A 94 (30/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-236-20
Empresa: VOITH PAPER SA
Apoderado Mancomunado
- Basagoitia Kildal Marta
- Belloso Loyarte Juan Jose
- Benito Pueyo Jose Ignacio
- Echezarreta Azpiazu Miguel Maria
- Zubeldia Imaz Iker
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2334 , F 30, S 8, H SS 7006, I/A 94 (30/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-236-20
Empresa: VOITH PAPER SA
Apoderado Mancomunado
- Basagoitia Kildal Marta
- Belloso Loyarte Juan Jose
- Benito Pueyo Jose Ignacio
- Echezarreta Azpiazu Miguel Maria
- Zubeldia Imaz Iker
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2334 , F 28, S 8, H SS 7006, I/A 93 (24/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-22-20
Empresa: VOITH PAPER SA
Apoderado Mancomunado
- Basagoitia Kildal Marta
- Belloso Loyarte Juan Jose
- Benito Pueyo Jose Ignacio
- Echezarreta Azpiazu Miguel Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2334 , F 28, S 8, H SS 7006, I/A 93 (24/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-22-20
Empresa: VOITH PAPER SERVICES SL
Apoderado Mancomunado
- Basagoitia Kildal Marta
- Belloso Loyarte Juan Jose
- Benito Pueyo Jose Ignacio
- Bona Mateo Maria Mar
- Echezarreta Azpiazu Miguel Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2487 , F 160, S 8, H SS 32975, I/A 8 (30/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-192-20
Empresa: VOITH PAPER SERVICES SL
Apoderado Mancomunado
- Basagoitia Kildal Marta
- Belloso Loyarte Juan Jose
- Benito Pueyo Jose Ignacio
- Bona Mateo Maria Mar
- Echezarreta Azpiazu Miguel Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2487 , F 158, S 8, H SS 32975, I/A 7 (04/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-28-20
Empresa: VOITH PAPER SERVICES SL
Apoderado Mancomunado
- Basagoitia Kildal Marta
- Belloso Loyarte Juan Jose
- Bona Mateo Maria Mar
- Echezarreta Azpiazu Miguel Maria
- Francin Stephane
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2487 , F 158, S 8, H SS 32975, I/A 7 (04/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-28-20
VER MAS ACTOS
Información de BELLOSO LOYARTE JUAN JOSE
Mostramos los datos de BELLOSO LOYARTE JUAN JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BELLOSO LOYARTE JUAN JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos