FRADERA TORRELLA IGNACIO
Informe ejecutivo de FRADERA TORRELLA IGNACIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE FRADERA TORRELLA IGNACIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
COMERCIAL DE INMUEBLES Y ALQUILERES SA | Consejero | 22/02/2021 | |
COMERCIAL DE INMUEBLES Y ALQUILERES SA | Consejero | 04/02/2016 | |
QUINTO REAL MANAGEMENT S.I.C.A.V. SA | Consejero | 30/05/2014 |
VINCULACIONES DE FRADERA TORRELLA IGNACIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FRADERA TORRELLA IGNACIO
Empresa: QUINTO REAL MANAGEMENT SICAV
Consejero
- Fradera Torrella Alberto
- Fradera Torrella Antonio
- Fradera Torrella Ignacio
- Torrella Blasi Mercedes
Entidad Gestora
Ent.Reg.Cont
EntidDeposit
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33764 , F 142, S 8, H M 219253, I/A 31 (09/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-10-28
Empresa: CAPITAL FIVE OPPORTUNITIES SICAV
Liquidador Suplente
- Fradera Torrella Ignacio
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36920 , F 125, S 8, H M 660352, I/A 9 (21/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-246-28
Empresa: CAPITAL FIVE OPPORTUNITIES SICAV
Auditor
Consejero Delegado
- Fradera Torrella Ignacio
Consejero
- Fradera Torrella Albert
- Fradera Torrella Antonio
- Fradera Torrella Ignacio
- Torrella Blasi Mercedes
Entidad Gestora
Ent.Reg.Cont
EntidDeposit
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36920 , F 125, S 8, H M 660352, I/A 9 (21/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-246-28
Empresa: CAPITAL FIVE OPPORTUNITIES SICAV
Consejero Delegado
- Fradera Torrella Ignacio
Consejero
- Fradera Torrella Albert
- Fradera Torrella Antonio
- Fradera Torrella Ignacio
- Torrella Blasi Mercedes
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36920 , F 124, S 8, H M 660352, I/A 6 (09/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-135-28
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Fradera Torrella Alberto
- Fradera Torrella Antonio
- Fradera Torrella Ignacio
- Torrella Blasi Mercedes
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33176 , F 55, S 8, H B 17281, I/A 14 (22/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-41-08
Empresa: QUINTO REAL MANAGEMENT SICAV
Consejero
- Fradera Torrella Alberto
- Fradera Torrella Antonio
- Fradera Torrella Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33764 , F 139, S 8, H M 219253, I/A 23 (18/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-185-28
Consejero
- Fradera Torrella Alberto
- Fradera Torrella Antonio
- Fradera Torrella Ignacio
- Torrella Blasi Mercedes
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33176 , F 53, S 8, H B 17281, I/A 11 (04/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-30-08
Consejero Delegado
Consejero
- Fradera Ohlsen Juan
- Fradera Torrella Alberto
- Fradera Torrella Antonio
- Fradera Torrella Ignacio
- Torrella Blasi Mercedes
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
- Fradera Torrella Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33176 , F 53, S 8, H B 17281, I/A 11 (04/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-30-08
Empresa: CAPITAL FIVE OPPORTUNITIES SICAV
Consejero Delegado
- Fradera Torrella Ignacio
Consejero
- Fradera Ohlsen Juan
- Fradera Torrella Albert
- Fradera Torrella Antonio
- Fradera Torrella Ignacio
- Torrella Blasi Mercedes
Entidad Depositaria
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44937 , F 78, S 8, H B 471855, I/A 1 (30/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-148-08
Empresa: QUINTO REAL MANAGEMENT S.I.C.A.V. SA
Consejero
- Fradera Torrella Alberto
- Fradera Torrella Antonio
- Fradera Torrella Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1247 , F 93, S 8, H NA 24867, I/A 20 (30/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-109-31
VER MAS ACTOS
Información de FRADERA TORRELLA IGNACIO
Mostramos los datos de FRADERA TORRELLA IGNACIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FRADERA TORRELLA IGNACIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos