FRADERA TORRELLA ALBERTO
Informe ejecutivo de FRADERA TORRELLA ALBERTO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE FRADERA TORRELLA ALBERTO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
COMERCIAL DE INMUEBLES Y ALQUILERES SA | Consejero | 22/02/2021 | |
COMERCIAL DE INMUEBLES Y ALQUILERES SA | Consejero | 04/02/2016 | |
QUINTO REAL MANAGEMENT S.I.C.A.V. SA | Consejero | 30/05/2014 |
VINCULACIONES DE FRADERA TORRELLA ALBERTO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FRADERA TORRELLA ALBERTO
Empresa: QUINTO REAL MANAGEMENT SICAV
Consejero
- Fradera Torrella Alberto
- Fradera Torrella Antonio
- Fradera Torrella Ignacio
- Torrella Blasi Mercedes
Entidad Gestora
Ent.Reg.Cont
EntidDeposit
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33764 , F 142, S 8, H M 219253, I/A 31 (09/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-10-28
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Fradera Torrella Alberto
- Fradera Torrella Antonio
- Fradera Torrella Ignacio
- Torrella Blasi Mercedes
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33176 , F 55, S 8, H B 17281, I/A 14 (22/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-41-08
Empresa: QUINTO REAL MANAGEMENT SICAV
Consejero
- Fradera Torrella Alberto
- Fradera Torrella Antonio
- Fradera Torrella Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33764 , F 139, S 8, H M 219253, I/A 23 (18/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-185-28
Consejero
- Fradera Torrella Alberto
- Fradera Torrella Antonio
- Fradera Torrella Ignacio
- Torrella Blasi Mercedes
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33176 , F 53, S 8, H B 17281, I/A 11 (04/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-30-08
Consejero Delegado
Consejero
- Fradera Ohlsen Juan
- Fradera Torrella Alberto
- Fradera Torrella Antonio
- Fradera Torrella Ignacio
- Torrella Blasi Mercedes
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33176 , F 53, S 8, H B 17281, I/A 11 (04/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-30-08
Empresa: QUINTO REAL MANAGEMENT S.I.C.A.V. SA
Consejero
- Fradera Torrella Alberto
- Fradera Torrella Antonio
- Fradera Torrella Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1247 , F 93, S 8, H NA 24867, I/A 20 (30/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-109-31
Consejero Delegado
Consejero
- Fradera Ohlsen Juan
- Fradera Torrella Alberto
- Fradera Torrella Antonio
- Fradera Torrella Ignacio
- Torrella Blasi Mercedes
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33176 , F 53, S 8, H B 17281, I/A 9 (15/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-57-08
Información de FRADERA TORRELLA ALBERTO
Mostramos los datos de FRADERA TORRELLA ALBERTO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FRADERA TORRELLA ALBERTO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos