SINGULAR ASSET MANAGEMENT SOCIEDAD GESTORA DE INST
Informe ejecutivo de SINGULAR ASSET MANAGEMENT SOCIEDAD GESTORA DE INST
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 15
Empresas activas: 8
Cargos inactivos: 46
Empresas inactivas: 26
CARGOS DE SINGULAR ASSET MANAGEMENT SOCIEDAD GESTORA DE INST
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BILOBA FINANCE S.C.R. SA | Entidad Gestora | 08/01/2024 | |
KRUGER SELECCION SICAV | Entidad Gestora | 02/06/2023 | |
EL MASERO INVERSIONES SICAV | Entidad Gestora | 16/12/2021 | |
EL MASERO INVERSIONES SICAV | Apoderado | 16/12/2021 | |
KRUGER SELECCION SICAV | Apoderado | 13/07/2021 | |
CSN CRECIMIENTO Y RENDIMIENTO SICAV | Apoderado | 29/06/2021 | |
CSN CRECIMIENTO Y RENDIMIENTO SICAV | Entidad Gestora | 29/06/2021 | |
BOMBAY INVESTMENT OFFICE SICAV | Entidad Gestora | 11/06/2021 | |
BOMBAY INVESTMENT OFFICE SICAV | Apoderado | 11/06/2021 | |
PRECISION INVERSIONES SICAV | Apoderado | 26/05/2021 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE SINGULAR ASSET MANAGEMENT SOCIEDAD GESTORA DE INST
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SINGULAR ASSET MANAGEMENT SOCIEDAD GESTORA DE INST
Empresa: BILOBA FINANCE S.C.R. SA
Entidad Gestora
- Singular Asset Management Sociedad Gestora De Inst
EntidDeposit
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44776 , F 184, S 8, H M 788405, I/A 4 (08/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-10-28
Empresa: JEMPER AHORRO SICAV
Apoderado
- Singular Asset Management Sociedad Gestora De Inst
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30781 , F 44, S 8, H M 553934, I/A 11 (03/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-129-28
Empresa: KRUGER SELECCION SICAV
Entidad Gestora
- Singular Asset Management Sociedad Gestora De Inst
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34276 , F 186, S 8, H M 255413, I/A 29 (02/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-109-28
Empresa: KRUGER SELECCION SICAV
Entidad Gestora
- Singular Asset Management Sociedad Gestora De Inst
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34276 , F 186, S 8, H M 255413, I/A 29 (02/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-109-28
Empresa: TARRACISA SICAV
Apoderado
- Brull Llao Montserrat Ines
- Singular Asset Management Sociedad Gestora De Inst
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33744 , F 188, S 8, H M 23666, I/A 67 (04/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-88-28
Empresa: TARRACISA SICAV
Entidad Gestora
- Singular Asset Management Sociedad Gestora De Inst
EntidDeposit
Presidente
Secretario
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33744 , F 188, S 8, H M 23666, I/A 67 (04/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-88-28
Empresa: DOSSAU DE INVERSIONES SICAV
Entidad Gestora
- Singular Asset Management Sociedad Gestora De Inst
EntidDeposit
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22112 , F 9, S 8, H M 258339, I/A 30 (17/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-77-28
Empresa: MOSEFRA SICAV
Apoderado
- Singular Asset Management Sociedad Gestora De Inst
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44246 , F 100, S 8, H M 216345, I/A 30 (12/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-74-28
Empresa: MOSEFRA SICAV
Auditor
Entidad Gestora
- Singular Asset Management Sociedad Gestora De Inst
EntidDeposit
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44246 , F 100, S 8, H M 216345, I/A 30 (12/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-74-28
Empresa: RENTABILIDAD 2009 SICAV
Apoderado
- Singular Asset Management Sociedad Gestora De Inst
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41858 , F 184, S 8, H M 236383, I/A 28 (16/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-58-28
VER MAS ACTOS
Información de SINGULAR ASSET MANAGEMENT SOCIEDAD GESTORA DE INST
Mostramos los datos de SINGULAR ASSET MANAGEMENT SOCIEDAD GESTORA DE INST que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SINGULAR ASSET MANAGEMENT SOCIEDAD GESTORA DE INST, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos