FOURNIER GUY
Informe ejecutivo de FOURNIER GUY
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE FOURNIER GUY
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EMPRESA MIXTA DE AGUAS DE LAS PALMAS SA | Apoderado Mancomunado | 04/04/2018 | |
EMPRESA MIXTA DE AGUAS DE LAS PALMAS SA | Apoderado Mancomunado | 10/12/2010 | |
EMPRESA MIXTA DE AGUAS DE LAS PALMAS SA | Apoderado Mancomunado | 17/06/2010 | 10/12/2010 |
EMPRESA MIXTA DE AGUAS DE LAS PALMAS SA | Apoderado Mancomunado | 07/08/2009 | 17/06/2010 |
VINCULACIONES DE FOURNIER GUY
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FOURNIER GUY
Apoderado Mancomunado
- De Viñas Garcia Jesus Rey
- Fernandez Couto Gomez Maria Mercedes Del Pino
- Fernandez Couto Gomez Maria Mercedes Del Pino
- Fournier Guy
- Lemes De Leon Raul
- Perez Talavera Jose Luis
- Piñeiro Seoane Jose Antonio
- Piñeiro Seoane Jose Antonio
- Rivero Padron Laura
- Rivero Padron Laura
- Rivero Padron Laura
- Sancho Cordon Fernando
- Thierry Gerard
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2026 , F 100, S 8, H GC 6575, I/A 101 (04/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-70-35
Apoderado Mancomunado
- Fournier Guy
- Fournier Guy
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1913 , F 118, S 8, H GC 6575, I/A 77 (10/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-242-35
Apoderado Mancomunado
- Charles Ruoz Daniel
- Charles Ruoz Daniel
- Fournier Guy
- Fournier Guy
- Lemes De Leon Raul
- Lemes De Leon Raul
- Rivero Padron Laura
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1913 , F 68, S 8, H GC 6575, I/A 75 (17/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-121-35
Apoderado Mancomunado
- Blanco Garcia Jesus Angel
- Charles Ruoz Daniel
- Charles Ruoz Daniel
- Fournier Guy
- Fournier Guy
- Rivero Padron Laura
- Rivero Padron Laura
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1913 , F 68, S 8, H GC 6575, I/A 75 (17/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-121-35
Apoderado Mancomunado
- Blanco Garcia Jesus Angel
- Charles Ruoz Daniel
- Charles Ruoz Daniel
- Fournier Guy
- Fournier Guy
- Rivero Padron Laura
- Rivero Padron Laura
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1913 , F 66, S 8, H GC 6575, I/A 73º (07/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-156-35
Información de FOURNIER GUY
Mostramos los datos de FOURNIER GUY que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FOURNIER GUY, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos