BLANCO GARCIA JESUS ANGEL
Informe ejecutivo de BLANCO GARCIA JESUS ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE BLANCO GARCIA JESUS ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SOCIEDAD DE ECONOMIA MIXTA AGUAS DE SORIA SL | Consejero | 17/06/2016 | 26/11/2020 |
SACYR SA | Apoderado | 29/06/2015 | 21/10/2020 |
EMPRESA MIXTA DE AGUAS DE LAS PALMAS SA | Apoderado Mancomunado | 07/08/2009 | 17/06/2010 |
EMPRESA MIXTA DE AGUAS DE LAS PALMAS SA | Apoderado | 07/08/2009 | 17/06/2010 |
VINCULACIONES DE BLANCO GARCIA JESUS ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BLANCO GARCIA JESUS ANGEL
Consejero
- Blanco Garcia Jesus Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 195, L 144, F 202, S 8, H SO 3535, I/A 12 (26/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-234-42
Empresa: SACYR SA
Apoderado
- Blanco Garcia Jesus Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40020 , F 186, S 8, H M 33841, I/A 1091 (21/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-209-28
Consejero
- Blanco Garcia Jesus Angel
- Marquez Arcos David
- Robles Martin Laborda Amelia
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 195, L 144, F 201, S 8, H SO 3535, I/A 5 (17/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-127-42
Empresa: SACYR SA
Apoderado
- Abril-martorell Hernandez Pablo
- Blanco Garcia Jesus Angel
- Bracho Pacheco Angel Luis
- Lozano Sainz Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20512 , F 199, S 8, H M 33841, I/A 950 (29/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-126-28
Apoderado Mancomunado
- Blanco Garcia Jesus Angel
- Charles Ruoz Daniel
- Charles Ruoz Daniel
- Fournier Guy
- Fournier Guy
- Rivero Padron Laura
- Rivero Padron Laura
Apoderado
- Blanco Garcia Jesus Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1913 , F 68, S 8, H GC 6575, I/A 75 (17/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-121-35
Apoderado Mancomunado
- Blanco Garcia Jesus Angel
- Charles Ruoz Daniel
- Charles Ruoz Daniel
- Fournier Guy
- Fournier Guy
- Rivero Padron Laura
- Rivero Padron Laura
Apoderado
- Blanco Garcia Jesus Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1913 , F 66, S 8, H GC 6575, I/A 73º (07/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-156-35
Apoderado Mancomunado
- Blanco Garcia Jesus Angel
- Rivero Padron Laura
- Thierry Gerard
Apoderado
- Blanco Garcia Jesus Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1913 , F 66, S 8, H GC 6575, I/A 73º (07/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-156-35
Información de BLANCO GARCIA JESUS ANGEL
Mostramos los datos de BLANCO GARCIA JESUS ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BLANCO GARCIA JESUS ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos