CHARLES RUOZ DANIEL
Informe ejecutivo de CHARLES RUOZ DANIEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CHARLES RUOZ DANIEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EMPRESA MIXTA DE AGUAS DE LAS PALMAS SA | Apoderado Mancomunado | 23/10/2012 | |
EMPRESA MIXTA DE AGUAS DE LAS PALMAS SA | Apoderado Mancomunado | 10/12/2010 | 23/10/2012 |
EMPRESA MIXTA DE AGUAS DE LAS PALMAS SA | Apoderado Mancomunado | 17/06/2010 | 23/10/2012 |
EMPRESA MIXTA DE AGUAS DE LAS PALMAS SA | Apoderado Mancomunado | 07/08/2009 | 17/06/2010 |
VINCULACIONES DE CHARLES RUOZ DANIEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CHARLES RUOZ DANIEL
Apoderado Mancomunado
- Charles Ruoz Daniel
- Charles Ruoz Daniel
- Lemes De Leon Raul
- Lemes De Leon Raul
- Rivero Padron Laura
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2026 , F 32, S 8, H GC 6575, I/A 85º (23/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-212-35
Apoderado Mancomunado
- Charles Ruoz Daniel
- Lemes De Leon Raul
- Piñeiro Seoane Antonio
- Piñeiro Seoane Antonio
- Rivero Padron Laura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1913 , F 118, S 8, H GC 6575, I/A 77 (10/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-242-35
Apoderado Mancomunado
- Charles Ruoz Daniel
- Charles Ruoz Daniel
- Fournier Guy
- Fournier Guy
- Lemes De Leon Raul
- Lemes De Leon Raul
- Rivero Padron Laura
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1913 , F 68, S 8, H GC 6575, I/A 75 (17/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-121-35
Apoderado Mancomunado
- Blanco Garcia Jesus Angel
- Charles Ruoz Daniel
- Charles Ruoz Daniel
- Fournier Guy
- Fournier Guy
- Rivero Padron Laura
- Rivero Padron Laura
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1913 , F 68, S 8, H GC 6575, I/A 75 (17/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-121-35
Apoderado Mancomunado
- Blanco Garcia Jesus Angel
- Charles Ruoz Daniel
- Charles Ruoz Daniel
- Fournier Guy
- Fournier Guy
- Rivero Padron Laura
- Rivero Padron Laura
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1913 , F 66, S 8, H GC 6575, I/A 73º (07/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-156-35
Información de CHARLES RUOZ DANIEL
Mostramos los datos de CHARLES RUOZ DANIEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CHARLES RUOZ DANIEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos