FORNIES GAY VANESSA
Informe ejecutivo de FORNIES GAY VANESSA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 12
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 10
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE FORNIES GAY VANESSA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VEMADECA SA | Consejero | 14/03/2024 | |
VEMADECA SA | Consejero Delegado Mancomunado Solidario | 14/03/2024 | |
VEMADECA SA | Presidente | 14/03/2024 | |
INCASOLA SL | Apoderado Mancomunado | 21/03/2022 | |
FORNIES SA | Presidente | 10/06/2021 | |
FORNIES SA | Consejero Delegado Mancomunado | 10/06/2021 | |
FORNIES SA | Consejero | 10/06/2021 | |
DAJABEVA SL | Consejero Delegado Mancomunado | 10/06/2021 | |
DAJABEVA SL | Presidente | 10/06/2021 | |
DAJABEVA SL | Consejero | 10/06/2021 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE FORNIES GAY VANESSA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FORNIES GAY VANESSA
Empresa: VEMADECA SA
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
- Fornies Gay Beatriz Pilar
- Fornies Gay David
- Fornies Gay Javier
- Fornies Gay Vanessa
Consejero
- Fornies Gay Beatriz Pilar
- Fornies Gay David
- Fornies Gay Javier
- Fornies Gay Vanessa
Presidente
- Fornies Gay Vanessa
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41523 , F 7, S 8, H B 83071, I/A 21 (14/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-60-08
Empresa: VEMADECA SA
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
- Fornies Gay Beatriz Pilar
- Fornies Gay David
- Fornies Gay Javier
- Fornies Gay Vanessa
Consejero
- Fornies Gay Beatriz Pilar
- Fornies Gay David
- Fornies Gay Javier
- Fornies Gay Vanessa
Presidente
- Fornies Gay Vanessa
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41523 , F 7, S 8, H B 83071, I/A 21 (14/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-60-08
Empresa: INCASOLA SL
Apoderado Mancomunado
- Fornies Gay Vanessa
- Soler Alvarez Marina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43282 , F 162, S 8, H B 111154, I/A 14 (21/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-61-08
Empresa: FORNIES SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Fornies Gay Beatriz Pilar
- Fornies Gay David
- Fornies Gay Javier
- Fornies Gay Vanessa
Consejero
- Fornies Gay Beatriz Pilar
- Fornies Gay David
- Fornies Gay Javier
- Fornies Gay Vanessa
Presidente
- Fornies Gay Vanessa
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46110 , F 6, S 8, H B 52120, I/A 15 (10/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-115-08
Empresa: FORNIES SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Fornies Gay Beatriz Pilar
- Fornies Gay David
- Fornies Gay Javier
- Fornies Gay Vanessa
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46110 , F 6, S 8, H B 52120, I/A 15 (10/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-115-08
Empresa: DAJABEVA SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Fornies Gay Beatriz Pilar
- Fornies Gay David
- Fornies Gay Javier
- Fornies Gay Vanessa
Consejero
- Fornies Gay Beatriz Pilar
- Fornies Gay David
- Fornies Gay Javier
- Fornies Gay Vanessa
Presidente
- Fornies Gay Vanessa
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33591 , F 49, S 8, H B 231226, I/A 9 (10/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-115-08
Empresa: INCASOLA SL
Administrador Mancomunado
- Fornies Gay Vanessa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43282 , F 162, S 8, H B 111154, I/A 13 (08/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-72-08
Empresa: VEMADECA SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Fornies Gay Beatriz Pilar
- Fornies Gay David
- Fornies Gay Javier
- Fornies Gay Vanessa
Consejero
- Fornies Gay Beatriz Pilar
- Fornies Gay David
- Fornies Gay Javier
- Fornies Gay Vanessa
Presidente
- Fornies Gay Vanessa
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41523 , F 6, S 8, H B 83071, I/A 19 (11/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-76-08
Empresa: VEMADECA SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Fornies Gay Beatriz Pilar
- Fornies Gay David
- Fornies Gay Javier
- Fornies Gay Vanessa
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41523 , F 6, S 8, H B 83071, I/A 19 (11/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-76-08
Empresa: FORNIES SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Fornies Gay Beatriz Pilar
- Fornies Gay David
- Fornies Gay Javier
- Fornies Gay Vanessa
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23280 , F 200, S 8, H B 52120, I/A 13 (04/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-68-08
VER MAS ACTOS
Información de FORNIES GAY VANESSA
Mostramos los datos de FORNIES GAY VANESSA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FORNIES GAY VANESSA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos