SOLER ALVAREZ MARINA
Informe ejecutivo de SOLER ALVAREZ MARINA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE SOLER ALVAREZ MARINA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INCASOLA SL | Apoderado Mancomunado | 21/03/2022 |
VINCULACIONES DE SOLER ALVAREZ MARINA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SOLER ALVAREZ MARINA
Empresa: INCASOLA SL
Apoderado Mancomunado
- Fornies Gay Vanessa
- Soler Alvarez Marina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43282 , F 162, S 8, H B 111154, I/A 14 (21/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-61-08
Empresa: DESARROLLOS EMPRESARIALES VALAR SL
Administrador Solidario
- Olivares Gonzalez Francisco Javier
- Soler Alvarez Marina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42890 , F 182, S 8, H B 417637, I/A 7 (20/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-205-08
Empresa: DESARROLLOS EMPRESARIALES VALAR SL
Administrador Solidario
- Soler Alvarez Marina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42890 , F 181, S 8, H B 417637, I/A 4 (03/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-91-08
Empresa: BOMBAS PSH SA
Administrador Unico
- Soler Alvarez Marina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34249 , F 75, S 8, H B 58360, I/A 15 (11/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-13-08
Información de SOLER ALVAREZ MARINA
Mostramos los datos de SOLER ALVAREZ MARINA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SOLER ALVAREZ MARINA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos