FORNIES SALA LAURENTINO
Informe ejecutivo de FORNIES SALA LAURENTINO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 19
Empresas inactivas: 3
VINCULACIONES DE FORNIES SALA LAURENTINO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FORNIES SALA LAURENTINO
Empresa: FORNIES SA
Apoderado
- Fornies Sala Laurentino
- Fornies Sala Laurentino
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
- Fornies Gay Beatriz Pilar
- Fornies Gay David
- Fornies Gay Javier
- Fornies Gay Vanessa
- Fornies Sala Laurentino
- Gay Ros Consuelo Pilar
Presidente
- Fornies Sala Laurentino
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46110 , F 6, S 8, H B 52120, I/A 15 (10/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-115-08
Empresa: DAJABEVA SL
Apoderado
- Fornies Sala Laurentino
- Fornies Sala Laurentino
- Fornies Sala Laurentino
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
- Fornies Gay Beatriz Pilar
- Fornies Gay David
- Fornies Gay Javier
- Fornies Gay Vanesa
- Fornies Sala Laurentino
- Gay Ros Consuelo Pilar
Presidente
- Fornies Sala Laurentino
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33591 , F 49, S 8, H B 231226, I/A 9 (10/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-115-08
Empresa: INCASOLA SL
Administrador Mancomunado
- Fornies Sala Laurentino
Apoderado Solidario
- Fornies Sala Laurentino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43282 , F 162, S 8, H B 111154, I/A 13 (08/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-72-08
Empresa: INCASOLA SL
Apoderado Solidario
- Fornies Sala Laurentino
- Soler Corcuera Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43282 , F 162, S 8, H B 111154, I/A 12 (26/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-127-08
Empresa: INCASOLA SL
Administrador Mancomunado
- Fornies Sala Laurentino
- Soler Corcuera Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43282 , F 161, S 8, H B 111154, I/A 11 (20/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-123-08
Empresa: INCASOLA SL
Administrador Solidario
- Fornies Sala Laurentino
- Soler Corcuera Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43282 , F 161, S 8, H B 111154, I/A 11 (20/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-123-08
Empresa: VEMADECA SA
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
- Fornies Gay Beatriz Pilar
- Fornies Gay David
- Fornies Gay Javier
- Fornies Gay Vanessa
- Fornies Sala Laurentino
- Gay Ros Consuelo Pilar
Presidente
- Fornies Sala Laurentino
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41523 , F 6, S 8, H B 83071, I/A 19 (11/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-76-08
Empresa: FORNIES SA
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
- Fornies Gay Beatriz Pilar
- Fornies Gay David
- Fornies Gay Javier
- Fornies Gay Vanessa
- Fornies Sala Laurentino
- Gay Ros Consuelo Pilar
Presidente
- Fornies Sala Laurentino
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23280 , F 200, S 8, H B 52120, I/A 13 (04/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-68-08
Empresa: FORNIES SA
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
- Fornies Gay Beatriz Pilar
- Fornies Gay David
- Fornies Gay Javier
- Fornies Gay Vanessa
- Fornies Sala Laurentino
- Gay Ros Consuelo Pilar
Presidente
- Fornies Sala Laurentino
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23280 , F 200, S 8, H B 52120, I/A 13 (04/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-68-08
Empresa: VEMADECA SA
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
- Fornies Gay Beatriz Pilar
- Fornies Gay David
- Fornies Gay Javier
- Fornies Gay Vanessa
- Fornies Sala Laurentino
- Gay Ros Consuelo Pilar
Presidente
- Fornies Sala Laurentino
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41523 , F 4, S 8, H B 83071, I/A 16 (04/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-68-08
VER MAS ACTOS
Información de FORNIES SALA LAURENTINO
Mostramos los datos de FORNIES SALA LAURENTINO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FORNIES SALA LAURENTINO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos