FONTS CAVESTANY IGNASI
Informe ejecutivo de FONTS CAVESTANY IGNASI
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE FONTS CAVESTANY IGNASI
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INVEREADY CAPITAL COMPANY SL | Consejero | 06/10/2010 |
VINCULACIONES DE FONTS CAVESTANY IGNASI
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FONTS CAVESTANY IGNASI
Empresa: INVEREADY FIRST CAPITAL I SA
Consejero Delegado
- Fonts Cavestany Ignasi
Consejero
- Echarri Torres Josep Maria
- Fonts Cavestany Ignasi
- Pique Pijuan Roger
Presidente
- Fonts Cavestany Ignasi
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42016 , F 122, S 8, H B 399231, I/A 2 (30/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-69-08
Empresa: INVEREADY CAPITAL COMPANY SL
Consejero
- Fonts Cavestany Ignasi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39129 , F 211, S 8, H B 338999, I/A 6 (06/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-201-08
Empresa: INVEREADY FIRST CAPITAL I SA
Consejero Delegado
- Fonts Cavestany Ignasi
Consejero
- Echarri Torres Josep Maria
- Fonts Cavestany Ignasi
- Pique Pijuan Roger
Presidente
- Fonts Cavestany Ignasi
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42016 , F 118, S 8, H B 399231, I/A 1 (15/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-142-08
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40650 , F 122, S 8, H B 370715, I/A 7 (05/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-91-08
Información de FONTS CAVESTANY IGNASI
Mostramos los datos de FONTS CAVESTANY IGNASI que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FONTS CAVESTANY IGNASI, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos