SOCIEDAD DE DESARROLLO DE NAVARRA SA - EXTINGUIDA
Provincia Navarra
Razón Social SOCIEDAD DE DESARROLLO DE NAVARRA SA
CIF A31139959
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE SOCIEDAD DE DESARROLLO DE NAVARRA SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SOCIEDAD DE DESARROLLO DE NAVARRA SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Aracama Yoldi Jose Maria | Apoderado | 19/09/2011 | 07/11/2011 |
Aracama Yoldi Jose Maria | Apoderado | 07/11/2011 | |
Armendariz Quel Jose Javier | Consejero | 15/01/2009 | 07/11/2011 |
Ayesa Dianda Jose Manuel | Consejero | 15/01/2009 | 07/11/2011 |
Beruete Sarasqueta Victor | Apoderado | 07/11/2011 | |
Catalan Heredero Carlos | Consejero | 07/11/2011 | |
Clerigue Garate Alberto | Apoderado | 19/07/2011 | 07/11/2011 |
Franquet Casas Juan Carlos | Consejero | 15/01/2009 | 07/11/2011 |
Gortari Unanua Joaquin | Apoderado | 07/11/2011 | |
Goyena Barandalla Jose Maria | Apoderado | 07/11/2011 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE SOCIEDAD DE DESARROLLO DE NAVARRA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 609 , F 140, S 8, H NA 3977, I/A 91 (07/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-219-31
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 609 , F 140, S 8, H NA 3977, I/A 91 (07/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-219-31
Apoderado
- Aracama Yoldi Jose Maria
- Aracama Yoldi Jose Maria
- Aracama Yoldi Jose Maria
- Aracama Yoldi Jose Maria
- Beruete Sarasqueta Victor
- Beruete Sarasqueta Victor
- Clerigue Garate Alberto
- Gortari Unanua Joaquin
- Goyena Barandalla Jose Maria
- Lecumberri Alli Maria Eugenia
- Luri Urzay Carlos
- Martin Canton Antonio
- Martin Canton Antonio
- Navarrete Sainz-marco Vicente
- Navarrete Saiz Marco Vicente
- Navarrete Saiz Marco Vicente
- Roig Aldasoro Jose Maria
- Sarobe Carricas Carlos
- Zalba Cabanillas Gerardo Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 609 , F 140, S 8, H NA 3977, I/A 91 (07/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-219-31
Auditor
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 609 , F 140, S 8, H NA 3977, I/A 91 (07/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-219-31
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 609 , F 140, S 8, H NA 3977, I/A 90 (19/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-191-31
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 609 , F 137, S 8, H NA 3977, I/A 89 (19/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-149-31
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 609 , F 137, S 8, H NA 3977, I/A 89 (19/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-149-31
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2011)
CVE: BORME-B-2011-142-31
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2010)
CVE: BORME-B-2010-152-31
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 609 , F 137, S 8, H NA003977, I/A00087 (02/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-28-31