INVEREADY SEED CAPITAL SCR SA - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Zuatzu, 7
Código Postal 20018
Municipio Donostia/San Sebastián
Provincia Gipuzkoa
Razón Social INVEREADY SEED CAPITAL SCR SA
CIF A64866577
Capital Social 1213755.03 Euros
Actividad Inversión colectiva, fondos y entidades financieras similares
Página Web www.inveready.com/es/house
Nombres Anteriores
- INVEREADY SEED CAPITAL SOCIEDAD DE CAPITAL RIESGO EN REGIMEN COMUN SA
Órgano Administración Consejo de administración
Auditor BDO AUDITORES SL
VINCULACIONES DE INVEREADY SEED CAPITAL SCR SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INVEREADY SEED CAPITAL SCR SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Azcoitia Leon Santiago | REPR.143 RRM | 05/05/2009 | 17/12/2020 |
Bayon Lopez Jose Antonio | Representante | 19/12/2018 | 17/12/2020 |
BDO AUDITORES SL | Auditor | 26/03/2015 | 17/12/2020 |
BDO AUDITORES SL | Auditor | 08/03/2013 | 17/12/2020 |
BDO AUDITORES SL | Auditor | 23/04/2009 | 17/12/2020 |
CAIXA D'ESTALVIS LAIETANA | Consejero | 08/03/2013 | 17/12/2020 |
CAIXA D'ESTALVIS LAIETANA | Consejero | 23/11/2010 | 17/12/2020 |
Conti Walli Carlos | Representante | 17/12/2018 | 17/12/2020 |
Conti Walli Carlos | REPR.143 RRM | 28/08/2018 | 17/12/2020 |
Echarri Torres Josep Maria | Consejero | 08/03/2013 | 17/12/2020 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE INVEREADY SEED CAPITAL SCR SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2915 , F 105, S 8, H SS 42036, I/A 5 (17/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-246-20
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2915 , F 105, S 8, H SS 42036, I/A 5 (17/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-246-20
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2915 , F 105, S 8, H SS 42036, I/A 5 (17/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-246-20
Consejero Delegado
Consejero
Entidad Gestora
Liquidador Solidario
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2915 , F 105, S 8, H SS 42036, I/A 5 (17/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-246-20
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2915 , F 103, S 8, H SS 42036, I/A 4 (12/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-228-20
- MODIFICACION DEL ARTICULO 5º DE LOS ESTATUTOS SOCIALES, COMO CONSECUENCIA DE LA CREACION DE DOS CLASES DE ACCIONES, LAS QUE OSTENTA "INVEREADY EVERGREEN SCR, S.A." y LAS DEL RESTO DE LOS ACCIONISTAS.- ADICION DEL ARTICULO 28 BIS a los Estatutos Sociales, relativo a las distribuciones a los accionistas, a los efectos de completar la regulación prevista en el artículo 5º de dichos Estatutos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2915 , F 102, S 8, H SS 42036, I/A 3 (22/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-210-20
- C/ ZUATZU, Nº 7, EDIFICIO UROLA, LOCAL Nº 1, PLANT (DONOSTIA-SAN SEBASTIAN)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2915 , F 48, S 8, H SS 42036, I/A 1. (25/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-194-20
- C/ ORFILIA 10 - BAJO IZQUIERDA (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38196 , F 114, S 8, H M 679682, I/A 8 (29/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-85-28
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 3. Domicilio social
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38196 , F 114, S 8, H M 679682, I/A 8 (29/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-85-28
- Otras modificaciones estatutarias: MODIFICACION DEL "ARTICULO 15.- REGIMEN SOBRE CONVOCATORIAS DE LA JUNTA" DE LOS ESTATUTOS SOCIALES.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38196 , F 114, S 8, H M 679682, I/A 7 (04/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-48-28