FIGUERAS MESTRES LUIS
Informe ejecutivo de FIGUERAS MESTRES LUIS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE FIGUERAS MESTRES LUIS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
COLOMINA FIGUERAS ARQUITECTES ASSOCIATS SLP | Administrador Solidario | 30/03/2017 | |
COLOMINA FIGUERAS ARQUITECTES ASSOCIATS SLP | Administrador Solidario | 30/01/2012 |
VINCULACIONES DE FIGUERAS MESTRES LUIS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FIGUERAS MESTRES LUIS
Administrador Solidario
- Colomina Samso Jordi
- Figueras Mestres Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35250 , F 42, S 8, H B 260998, I/A 5 (30/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-68-08
Empresa: RFC ARQUITECTES SLP
Liquidador
- Colomina Sanso Jordi
- Figueras Mestres Luis
- Ramis Joan Pau
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32464 , F 223, S 8, H B 212153, I/A 6 (15/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-61-08
Empresa: RFC ARQUITECTES SLP
Administrador Solidario
- Colomina Samso Jordi
- Figueras Mestres Luis
- Ramis Juan Pau
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32464 , F 223, S 8, H B 212153, I/A 6 (15/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-61-08
Empresa: ZUIAQUE SL
Administrador Solidario
- Colomina Samso Jordi
- Figueras Mestres Luis
- Ramis Juan Pau
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37399 , F 161, S 8, H B 297539, I/A 3 (20/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-42-08
Administrador Solidario
- Colomina Samso Jordi
- Figueras Mestres Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35250 , F 42, S 8, H B 260998, I/A 4 (30/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-28-08
Empresa: RFC ARQUITECTES SLP
Administrador Solidario
- Colomina Samso Jordi
- Figueras Mestres Luis
- Ramis Juan Pau
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32464 , F 222, S 8, H B 212153, I/A 5 (20/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-146-08
Información de FIGUERAS MESTRES LUIS
Mostramos los datos de FIGUERAS MESTRES LUIS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FIGUERAS MESTRES LUIS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos