RFC ARQUITECTES SLP - EXTINGUIDA
Provincia Barcelona
Razón Social RFC ARQUITECTES SLP
CIF B62219878
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE RFC ARQUITECTES SLP
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE RFC ARQUITECTES SLP
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Colomina Samso Jordi | Administrador Solidario | 20/07/2010 | 15/03/2012 |
Colomina Sanso Jordi | Liquidador | 15/03/2012 | 15/03/2012 |
Figueras Mestres Luis | Liquidador | 15/03/2012 | 15/03/2012 |
Figueras Mestres Luis | Administrador Solidario | 20/07/2010 | 15/03/2012 |
Ramis Joan Pau | Liquidador | 15/03/2012 | 15/03/2012 |
Ramis Juan Pau | Administrador Solidario | 20/07/2010 | 15/03/2012 |
ACTOS BORME DE RFC ARQUITECTES SLP
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32464 , F 223, S 8, H B 212153, I/A 6 (15/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-61-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32464 , F 223, S 8, H B 212153, I/A 6 (15/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-61-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32464 , F 223, S 8, H B 212153, I/A 6 (15/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-61-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-183-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2010)
CVE: BORME-B-2010-182-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32464 , F 222, S 8, H B 212153, I/A 5 (20/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-146-08
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2009)
CVE: BORME-B-2009-205-08