ZUIAQUE SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Roger de Lluria, 124
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Razón Social ZUIAQUE SL
CIF B63794200
Actividad Promoción inmobiliaria
Fecha de Constitución 10/03/2005
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE ZUIAQUE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ZUIAQUE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Colomina Samso Jordi | Administrador Solidario | 20/02/2012 | 14/01/2016 |
Figueras Mestre Luis | Administrador Solidario | 20/02/2012 | 14/01/2016 |
Ramis Juan Pau | Administrador Solidario | 20/02/2012 | 14/01/2016 |
Ramis Juan Pau | Liquidador | 14/01/2016 | 14/01/2016 |
Figueras Mestres Luis | Administrador Solidario | 20/02/2012 |
ACTOS BORME DE ZUIAQUE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37399 , F 162, S 8, H B 297539, I/A 4 (14/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-14-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37399 , F 162, S 8, H B 297539, I/A 4 (14/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-14-08
Administrador Solidario
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37399 , F 162, S 8, H B 297539, I/A 4 (14/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-14-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37399 , F 161, S 8, H B 297539, I/A 3 (20/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-42-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37399 , F 161, S 8, H B 297539, I/A 3 (20/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-42-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-183-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2010)
CVE: BORME-B-2010-182-08
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2009)
CVE: BORME-B-2009-205-08