FERRIS CHILET MIGUEL
Informe ejecutivo de FERRIS CHILET MIGUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 12
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE FERRIS CHILET MIGUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CAJA RURAL DE ALBAL SCC V | Apoderado Solidario | 21/10/2010 | 27/05/2022 |
CAJA RURAL DE ALBAL SCC V | Apoderado Mancomunado Solidario | 28/11/2011 | 27/05/2022 |
CAJA RURAL DE ALBAL SCC V | Apoderado | 29/12/2008 | 27/05/2022 |
CAJA RURAL DE ALBAL SCC V | Apoderado Mancomunado | 04/12/2020 | 27/05/2022 |
CAJA RURAL DE ALBAL SCC V | Apoderado Mancomunado | 24/11/2015 | 27/05/2022 |
CAJA RURAL DE ALBAL SCC V | Apoderado Solidario | 05/02/2015 | 27/05/2022 |
CAJA RURAL DE ALBAL SCC V | Apoderado Mancomunado | 05/02/2015 | 27/05/2022 |
CAJA RURAL DE ALBAL SCC V | Apoderado Solidario | 04/11/2016 | 27/05/2022 |
CAJA RURAL DE ALBAL SCC V | Apoderado Solidario | 27/05/2022 | |
CAJA RURAL DE ALBAL SCC V | Apoderado Mancomunado | 27/05/2022 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE FERRIS CHILET MIGUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FERRIS CHILET MIGUEL
Empresa: CAJA RURAL DE ALBAL SCC V
Apoderado Mancomunado Solidario
- Ferris Chilet Miguel
Apoderado Mancomunado
- Ferris Chilet Miguel
- Ferris Chilet Miguel
- Ferris Chilet Miguel
- Ferris Chilet Miguel
- Ferris Chilet Miguel
- Ferris Chilet Miguel
Apoderado Solidario
- Ferris Chilet Miguel
- Ferris Chilet Miguel
- Ferris Chilet Miguel
Apoderado
- Ferris Chilet Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8280, L 5571, F 168, S 8, H V 4589, I/A 75 (27/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-105-46
Empresa: CAJA RURAL DE ALBAL SCC V
Director General
- Ferris Chilet Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8280, L 5571, F 168, S 8, H V 4589, I/A 75 (27/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-105-46
Empresa: CAJA RURAL DE ALBAL SCC V
Apoderado Mancomunado
- Chilet Puchalt Miguel
- Cosme Albuixech Vicente Ramon
- Ferris Chilet Miguel
- Ramon Vila Juan Gabriel
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8280, L 5571, F 57, S 8, H V 4589, I/A 70 (04/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-239-46
Empresa: CAJA RURAL DE ALBAL SCC V
Director General
- Ferris Chilet Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8280, L 5571, F 55, S 8, H V 4589, I/A 67 (27/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-127-46
Empresa: CAJA RURAL DE ALBAL SCC V
Apoderado Solidario
- Chilet Puchalt Miguel
- Cosme Albuixech Vicente Ramon
- Ferris Chilet Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8280, L 5571, F 51, S 8, H V 4589, I/A 60 (04/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-216-46
Empresa: CAJA RURAL DE ALBAL SCC V
Apoderado Mancomunado
- Chilet Puchalt Miguel
- Ferris Chilet Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8280, L 5571, F 51, S 8, H V 4589, I/A 59 (24/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-229-46
Empresa: CAJA RURAL DE ALBAL SCC V
Apoderado Mancomunado
- Chilet Puchalt Miguel
- Ferris Chilet Miguel
Apoderado Solidario
- Chilet Puchalt Miguel
- Cosme Albuixech Vicente Ramon
- Cosme Albuixech Vicente Ramon
- Ferris Chilet Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8280, L 5571, F 46, S 8, H V 4589, I/A 56 (05/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-29-46
Empresa: CAJA RURAL DE ALBAL SCC V
Apoderado Mancomunado
- Asencio Mari Francisco Javier
- Chilet Puchalt Miguel
- Ferris Chilet Miguel
- Iborra Garcia Amadeo Manuel
Apoderado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8280, L 5571, F 46, S 8, H V 4589, I/A 53 (09/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-159-46
Empresa: CAJA RURAL DE ALBAL SCC V
Apoderado Mancomunado
- Chilet Puchalt Miguel
- Cosme Albuixech Vicente Ramon
- Ferris Chilet Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8280, L 5571, F 45, S 8, H V 4589, I/A 52 (09/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-159-46
Empresa: CAJA RURAL DE ALBAL SCC V
Apoderado Mancomunado Solidario
- Chilet Puchalt Miguel
- Ferris Chilet Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8280, L 5571, F 43, S 8, H V 4589, I/A 48 (28/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-232-46
VER MAS ACTOS
Información de FERRIS CHILET MIGUEL
Mostramos los datos de FERRIS CHILET MIGUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FERRIS CHILET MIGUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos