CHILET PUCHALT MIGUEL
Informe ejecutivo de CHILET PUCHALT MIGUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 9
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE CHILET PUCHALT MIGUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CAJA RURAL DE ALBAL SCC V | Director General | 27/05/2022 | |
CAJA RURAL DE ALBAL SCC V | Apoderado Mancomunado | 04/12/2020 | |
CAJA RURAL DE ALBAL SCC V | Apoderado Solidario | 04/11/2016 | |
CAJA RURAL DE ALBAL SCC V | Apoderado Mancomunado | 24/11/2015 | |
CAJA RURAL DE ALBAL SCC V | Apoderado Solidario | 05/02/2015 | |
CAJA RURAL DE ALBAL SCC V | Apoderado Mancomunado | 05/02/2015 | |
CAJA RURAL DE ALBAL SCC V | Apoderado Mancomunado Solidario | 28/11/2011 | |
CAJA RURAL DE ALBAL SCC V | Apoderado Solidario | 21/10/2010 | |
CAJA RURAL DE ALBAL SCC V | Apoderado | 29/07/2010 |
VINCULACIONES DE CHILET PUCHALT MIGUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CHILET PUCHALT MIGUEL
Empresa: CAJA RURAL DE ALBAL SCC V
Director General
- Chilet Puchalt Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8280, L 5571, F 168, S 8, H V 4589, I/A 75 (27/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-105-46
Empresa: CAJA RURAL DE ALBAL SCC V
Apoderado Mancomunado
- Chilet Puchalt Miguel
- Cosme Albuixech Vicente Ramon
- Ferris Chilet Miguel
- Ramon Vila Juan Gabriel
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8280, L 5571, F 57, S 8, H V 4589, I/A 70 (04/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-239-46
Empresa: CAJA RURAL DE ALBAL SCC V
Apoderado Solidario
- Chilet Puchalt Miguel
- Cosme Albuixech Vicente Ramon
- Ferris Chilet Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8280, L 5571, F 51, S 8, H V 4589, I/A 60 (04/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-216-46
Empresa: CAJA RURAL DE ALBAL SCC V
Apoderado Mancomunado
- Chilet Puchalt Miguel
- Ferris Chilet Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8280, L 5571, F 51, S 8, H V 4589, I/A 59 (24/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-229-46
Empresa: CAJA RURAL DE ALBAL SCC V
Apoderado Mancomunado
- Chilet Puchalt Miguel
- Ferris Chilet Miguel
Apoderado Solidario
- Chilet Puchalt Miguel
- Cosme Albuixech Vicente Ramon
- Cosme Albuixech Vicente Ramon
- Ferris Chilet Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8280, L 5571, F 46, S 8, H V 4589, I/A 56 (05/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-29-46
Empresa: CAJA RURAL DE ALBAL SCC V
Apoderado Mancomunado
- Asencio Mari Francisco Javier
- Chilet Puchalt Miguel
- Ferris Chilet Miguel
- Iborra Garcia Amadeo Manuel
Apoderado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8280, L 5571, F 46, S 8, H V 4589, I/A 53 (09/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-159-46
Empresa: CAJA RURAL DE ALBAL SCC V
Apoderado Mancomunado
- Chilet Puchalt Miguel
- Cosme Albuixech Vicente Ramon
- Ferris Chilet Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8280, L 5571, F 45, S 8, H V 4589, I/A 52 (09/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-159-46
Empresa: CAJA RURAL DE ALBAL SCC V
Apoderado Mancomunado Solidario
- Chilet Puchalt Miguel
- Ferris Chilet Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8280, L 5571, F 43, S 8, H V 4589, I/A 48 (28/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-232-46
Empresa: CAJA RURAL DE ALBAL SCC V
Apoderado Solidario
- Asensio Mari Francisco Javier
- Chilet Puchalt Miguel
- Ferris Chilet Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8280, L 5571, F 40, S 8, H V 4589, I/A 44 (21/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-210-46
Empresa: CAJA RURAL DE ALBAL SCC V
Apoderado
- Chilet Puchalt Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8280, L 5571, F 40, S 8, H V 4589, I/A 43 (29/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-151-46
Información de CHILET PUCHALT MIGUEL
Mostramos los datos de CHILET PUCHALT MIGUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CHILET PUCHALT MIGUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos