COSME ALBUIXECH VICENTE RAMON
Informe ejecutivo de COSME ALBUIXECH VICENTE RAMON
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE COSME ALBUIXECH VICENTE RAMON
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CAJA RURAL DE ALBAL SCC V | Apoderado Mancomunado Solidario | 19/05/2022 | |
CAJA RURAL DE ALBAL SCC V | Apoderado Mancomunado | 04/12/2020 | |
CAJA RURAL DE ALBAL SCC V | Apoderado Solidario | 04/11/2016 | |
CAJA RURAL DE ALBAL SCC V | Apoderado Solidario | 05/02/2015 | |
CAJA RURAL DE ALBAL SCC V | Apoderado Mancomunado | 09/08/2012 | |
CAJA RURAL DE ALBAL SCC V | Apoderado Mancomunado Solidario | 28/11/2011 |
VINCULACIONES DE COSME ALBUIXECH VICENTE RAMON
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE COSME ALBUIXECH VICENTE RAMON
Empresa: CAJA RURAL DE ALBAL SCC V
Apoderado Mancomunado Solidario
- Cosme Albuixech Vicente Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8280, L 5571, F 59, S 8, H V 4589, I/A 74 (19/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-99-46
Empresa: CAJA RURAL DE ALBAL SCC V
Apoderado Mancomunado
- Chilet Puchalt Miguel
- Cosme Albuixech Vicente Ramon
- Ferris Chilet Miguel
- Ramon Vila Juan Gabriel
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8280, L 5571, F 57, S 8, H V 4589, I/A 70 (04/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-239-46
Empresa: CAJA RURAL DE ALBAL SCC V
Apoderado Solidario
- Chilet Puchalt Miguel
- Cosme Albuixech Vicente Ramon
- Ferris Chilet Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8280, L 5571, F 51, S 8, H V 4589, I/A 60 (04/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-216-46
Empresa: CAJA RURAL DE ALBAL SCC V
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
- Chilet Puchalt Miguel
- Cosme Albuixech Vicente Ramon
- Cosme Albuixech Vicente Ramon
- Ferris Chilet Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8280, L 5571, F 46, S 8, H V 4589, I/A 56 (05/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-29-46
Empresa: CAJA RURAL DE ALBAL SCC V
Apoderado Mancomunado
- Chilet Puchalt Miguel
- Cosme Albuixech Vicente Ramon
- Ferris Chilet Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8280, L 5571, F 45, S 8, H V 4589, I/A 52 (09/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-159-46
Empresa: CAJA RURAL DE ALBAL SCC V
Apoderado Mancomunado Solidario
- Cosme Albuixech Vicente Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8280, L 5571, F 42, S 8, H V 4589, I/A 47 (28/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-232-46
Información de COSME ALBUIXECH VICENTE RAMON
Mostramos los datos de COSME ALBUIXECH VICENTE RAMON que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de COSME ALBUIXECH VICENTE RAMON, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos