FERRERO VALENCIA MARIA DOLORES
Informe ejecutivo de FERRERO VALENCIA MARIA DOLORES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE FERRERO VALENCIA MARIA DOLORES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EMPRESA PUBLICA DE PROMOCION DEL TURISMO Y LA ARTESANIA DE CASTILLA-LA MANCHA (ETURIA) SA | Secretario | 24/05/2022 | |
INSTITUTO DE FINANZAS DE CASTILLA LA MANCHA SA | SECR.NO.MIEN | 28/04/2021 | |
INSTITUTO DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE CONCENTRACION SA | Vicesecretario No Consejero | 07/07/2020 | |
INSTITUTO DE FINANZAS DE CASTILLA LA MANCHA SA | Secretario | 28/11/2016 | |
AVAL CASTILLA LA MANCHA SGR | Apoderado Solidario | 16/05/2016 |
VINCULACIONES DE FERRERO VALENCIA MARIA DOLORES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FERRERO VALENCIA MARIA DOLORES
Secretario
- Ferrero Valencia Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1720 , F 147, S 8, H TO 17785, I/A 62 (21/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-122-45
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Consejero
Presidente
Secretario
- Ferrero Valencia Maria Dolores
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1740 , F 149, S 8, H TO 44692, I/A 2 (24/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-102-45
Consejero Delegado
Presidente
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Vicesecretario No Consejero
- Ferrero Valencia Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1698 , F 199, S 8, H TO 26004, I/A 50 (07/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-138-45
Secretario No Consejero
Vicesecretario No Consejero
- Ferrero Valencia Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1698 , F 199, S 8, H TO 26004, I/A 50 (07/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-138-45
Cons.Del.Com
M.Com.Ej
Pte.C.Ej
Sec.Com.Eje.
- Ferrero Valencia Maria Dolores
VicSec.Com.E
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1620 , F 224, S 8, H TO 17785, I/A 55 (20/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-248-45
Apoderado Mancomunado
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
Secretario
Vicesecretario No Consejero
- Ferrero Valencia Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1617 , F 86, S 8, H TO 26004, I/A 37 (09/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-10-45
Secretario
- Ferrero Valencia Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1617 , F 162, S 8, H TO 17785, I/A 48 (28/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-231-45
Empresa: AVAL CASTILLA LA MANCHA SGR
Apoderado Solidario
- Ferrero Valencia Maria Dolores
- Ferrero Valencia Maria Dolores
- Gonzalez Lajas Miguel Angel
- Gonzalez Lajas Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1607 , F 118, S 8, H TO 31852, I/A 26 (16/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-97-45
Información de FERRERO VALENCIA MARIA DOLORES
Mostramos los datos de FERRERO VALENCIA MARIA DOLORES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FERRERO VALENCIA MARIA DOLORES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos