FERNANDEZ SAMPER ANA ISABEL
Informe ejecutivo de FERNANDEZ SAMPER ANA ISABEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE FERNANDEZ SAMPER ANA ISABEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EMPRESA PUBLICA DE PROMOCION DEL TURISMO Y LA ARTESANIA DE CASTILLA-LA MANCHA (ETURIA) SA | Apoderado Mancomunado | 24/05/2022 | |
EMPRESA PUBLICA DE PROMOCION DEL TURISMO Y LA ARTESANIA DE CASTILLA-LA MANCHA (ETURIA) SA | Vicepresidente | 24/05/2022 | |
EMPRESA PUBLICA DE PROMOCION DEL TURISMO Y LA ARTESANIA DE CASTILLA-LA MANCHA (ETURIA) SA | Consejero | 07/04/2022 | |
GESTION AMBIENTAL DE CASTILLA LA MANCHA SA | Consejero | 25/09/2019 |
VINCULACIONES DE FERNANDEZ SAMPER ANA ISABEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FERNANDEZ SAMPER ANA ISABEL
Empresa: TOLETUM VISIGODO SL
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 988 , F 11, S 8, H TO 14683, I/A 25 (12/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-137-45
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Fernandez Samper Ana Isabel
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Fernandez Samper Ana Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1740 , F 149, S 8, H TO 44692, I/A 2 (24/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-102-45
Consejero
- Aguado Sanchez Ainhoa
- Ariza Fernandez Rafael
- Fernandez Samper Ana Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1740 , F 146, S 8, H TO 44692, I/A 1 (07/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-76-45
Apoderado
Consejero
- Cubero Rivera Rafael
- Del Valle Calzado Eduardo
- Escudero Palomo Jose Luis
- Fernandez Samper Ana Isabel
- Garcia Rodriguez Alipio
- Gomez Beteta Andres
- Gomez Rodriguez Maria Mercedes
- Guirao Ibañez Manuel
- Hernandez Perlines Isidro
- Jimenez Contreras Juan
- Merchan Morales Fernando
- Portillo Sanchez Agapito
- Puig Cabello Emilio
Gerente
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 743 , F 224, S 8, H CU 6679, I/A 40 (25/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-190-16
Empresa: TOLETUM VISIGODO SL
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 988 , F 11, S 8, H TO 14683, I/A 24 (29/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-104-45
Información de FERNANDEZ SAMPER ANA ISABEL
Mostramos los datos de FERNANDEZ SAMPER ANA ISABEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FERNANDEZ SAMPER ANA ISABEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos