CABEZAS DELGADO JOSE LUIS
Informe ejecutivo de CABEZAS DELGADO JOSE LUIS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE CABEZAS DELGADO JOSE LUIS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NEDGIA CASTILLA-LA MANCHA SA | Consejero | 21/01/2016 | 16/03/2020 |
INSTITUTO DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE CONCENTRACION SA | Consejero | 09/01/2017 | 12/03/2020 |
GESTION AMBIENTAL DE CASTILLA LA MANCHA SA | Consejero | 29/09/2015 | 25/09/2019 |
VINCULACIONES DE CABEZAS DELGADO JOSE LUIS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CABEZAS DELGADO JOSE LUIS
Empresa: NEDGIA CASTILLA-LA MANCHA SA
Consejero
- Cabezas Delgado Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1675 , F 219, S 8, H TO 14104, I/A 217 (16/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-59-45
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1698 , F 199, S 8, H TO 26004, I/A 49 (12/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-59-45
Consejero
Director Gerente
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 743 , F 224, S 8, H CU 6679, I/A 40 (25/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-190-16
Apoderado Mancomunado
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
Secretario
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1617 , F 86, S 8, H TO 26004, I/A 37 (09/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-10-45
Empresa: GAS NATURAL CASTILLA-LA MANCHA SA
Consejero
- Cabezas Delgado Jose Luis
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1532 , F 26, S 8, H TO 14104, I/A 152 (21/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-18-45
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 681 , F 20, S 8, H CU 6679, I/A 29 (29/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-193-16
Información de CABEZAS DELGADO JOSE LUIS
Mostramos los datos de CABEZAS DELGADO JOSE LUIS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CABEZAS DELGADO JOSE LUIS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos