MATA VELASCO MATEOS APARICIO JUANA
Informe ejecutivo de MATA VELASCO MATEOS APARICIO JUANA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MATA VELASCO MATEOS APARICIO JUANA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GESTION AMBIENTAL DE CASTILLA LA MANCHA SA | Consejero | 29/09/2015 | 25/09/2019 |
SERVICIOS INSPECCION Y CERTIFICACION AGROALIMENTARIA DE CASTILLA LA MANCHA SA | Secretario No Consejero | 22/03/2010 | 30/05/2011 |
VINCULACIONES DE MATA VELASCO MATEOS APARICIO JUANA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MATA VELASCO MATEOS APARICIO JUANA
Consejero
Director Gerente
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 743 , F 224, S 8, H CU 6679, I/A 40 (25/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-190-16
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 681 , F 20, S 8, H CU 6679, I/A 29 (29/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-193-16
Secretario No Consejero
- Mata Velasco Mateos Aparicio Juana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 403 , F 36, S 8, H CR 15202, I/A 7 (22/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-64-13
Información de MATA VELASCO MATEOS APARICIO JUANA
Mostramos los datos de MATA VELASCO MATEOS APARICIO JUANA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MATA VELASCO MATEOS APARICIO JUANA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos