FERNANDEZ OVEJERO FRANCISCO JAVIER
Informe ejecutivo de FERNANDEZ OVEJERO FRANCISCO JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 15
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE FERNANDEZ OVEJERO FRANCISCO JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FERBADA SL | Administrador Unico | 07/03/2022 | |
FERBADA SL | Apoderado Solidario | 04/05/2017 | |
FERBADA SL | Socio Unico | 03/08/2015 | |
COLLADO DE HOZ SL | Administrador Unico | 29/12/2008 |
VINCULACIONES DE FERNANDEZ OVEJERO FRANCISCO JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FERNANDEZ OVEJERO FRANCISCO JAVIER
Empresa: CONCIERTOS Y EVENTOS DEL NORTE SL
Liquidador Unico
- Fernandez Ovejero Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 903 , F 37, S 8, H S 18557, I/A 11 (08/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-33-39
Empresa: CONCIERTOS Y EVENTOS DEL NORTE SL
Administrador Unico
- Fernandez Ovejero Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 903 , F 37, S 8, H S 18557, I/A 11 (08/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-33-39
Empresa: CONCIERTOS Y EVENTOS DEL NORTE SL
Administrador Unico
- Fernandez Ovejero Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 903 , F 37, S 8, H S 18557, I/A 10 (08/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-53-39
Empresa: FERBADA SL
Administrador Unico
- Fernandez Ovejero Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1156 , F 169, S 8, H S 11143, I/A 10 (07/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-53-39
Empresa: FERBADA SL
Administrador Unico
- Fernandez Ovejero Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1156 , F 169, S 8, H S 11143, I/A 9 (09/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-156-39
Empresa: CONCIERTOS Y EVENTOS DEL NORTE SL
Administrador Unico
- Fernandez Ovejero Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 903 , F 36, S 8, H S 18557, I/A 9 (09/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-156-39
Empresa: FERBADA SL
Administrador Unico
- Fernandez Ovejero Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1156 , F 169, S 8, H S 11143, I/A 8 (25/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-45-39
Empresa: SARDICAN SL
Socio Único
- Fernandez Ovejero Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 798 , F 34, S 8, H S 14437, I/A 11 (01/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-174-39
Empresa: FERBADA SL
Apoderado Solidario
- Fernandez Gutierrez Ines
- Fernandez Ovejero Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 710 , F 64, S 8, H S 11143, I/A 6 (04/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-88-39
Empresa: FERBADA SL
Administrador Unico
- Fernandez Ovejero Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 710 , F 64, S 8, H S 11143, I/A 5 (02/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-7-39
VER MAS ACTOS
Información de FERNANDEZ OVEJERO FRANCISCO JAVIER
Mostramos los datos de FERNANDEZ OVEJERO FRANCISCO JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FERNANDEZ OVEJERO FRANCISCO JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos