CONCIERTOS Y EVENTOS DEL NORTE SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Castañeda, 15
Código Postal 39005
Municipio Santander
Provincia Cantabria
Razón Social CONCIERTOS Y EVENTOS DEL NORTE SL
CIF B39650874
Actividad Restaurantes y puestos de comidas
Fecha de Constitución 19/01/2007
Órgano Administración Administrador único
Propietario Fernandez Ovejero Francisco Javier
VINCULACIONES DE CONCIERTOS Y EVENTOS DEL NORTE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CONCIERTOS Y EVENTOS DEL NORTE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Fernandez Gutierrez Ines | Apoderado | 09/11/2015 | 08/02/2024 |
Fernandez Gutierrez Olga | Apoderado | 09/04/2014 | 08/02/2024 |
Fernandez Ovejero Francisco Javier | Administrador Unico | 08/03/2022 | 08/02/2024 |
Fernandez Ovejero Francisco Javier | Liquidador Unico | 08/02/2024 | 08/02/2024 |
Fernandez Ovejero Francisco Javier | Socio Unico | 03/02/2015 | 08/02/2024 |
De La Hoz Varona Juan Antonio | Administrador Unico | 09/08/2019 | 08/03/2022 |
Fernandez Ovejero Francisco Javier | Administrador Unico | 03/02/2015 | 09/08/2019 |
Fernandez Gutierrez Ines | Socio Unico | 17/07/2012 | 03/02/2015 |
Fernandez Gutierrez Ines | Administrador Unico | 17/07/2012 | 03/02/2015 |
Calderon Fraile Jose Manuel | Administrador Solidario | 17/07/2012 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE CONCIERTOS Y EVENTOS DEL NORTE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 903 , F 37, S 8, H S 18557, I/A 11 (08/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-33-39
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 903 , F 37, S 8, H S 18557, I/A 11 (08/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-33-39
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 903 , F 37, S 8, H S 18557, I/A 11 (08/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-33-39
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 903 , F 37, S 8, H S 18557, I/A 11 (08/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-33-39
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 903 , F 37, S 8, H S 18557, I/A 11 (08/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-33-39
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 903 , F 37, S 8, H S 18557, I/A 10 (08/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-53-39
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 903 , F 37, S 8, H S 18557, I/A 10 (08/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-53-39
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 903 , F 36, S 8, H S 18557, I/A 9 (09/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-156-39
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 903 , F 36, S 8, H S 18557, I/A 9 (09/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-156-39
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 903 , F 36, S 8, H S 18557, I/A 8 (09/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-219-39