SARDICAN SL - EXTINGUIDA
Dirección social LUGAR BAJOS DE LOS CAMPOS DE SPORT DEL SARDINERO,
Municipio Santander
Provincia Cantabria
Razón Social SARDICAN SL
CIF B39561105
Actividad Restaurantes y puestos de comidas
Fecha de Constitución 03/10/1931
Órgano Administración Administrador único
Propietario Fernandez Ovejero Francisco Javier
VINCULACIONES DE SARDICAN SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SARDICAN SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Fernandez Gutierrez Ines | Administrador Unico | 01/09/2017 | 08/02/2024 |
Fernandez Gutierrez Ines | Apoderado Solidario | 05/11/2014 | 08/02/2024 |
Fernandez Gutierrez Ines | Liquidador Unico | 08/02/2024 | 08/02/2024 |
Fernandez Gutierrez Olga | Apoderado Solidario | 05/11/2014 | 08/02/2024 |
Fernandez Ovejero Francisco Javier | Socio Unico | 01/09/2017 | 08/02/2024 |
Alonso Conde Miguel Fernando | Administrador Unico | 26/01/2016 | 01/09/2017 |
Fernandez Ovejero Francisco Javier | Socio Unico | 22/01/2014 | 26/01/2016 |
Fernandez Ovejero Francisco Javier | Administrador Unico | 22/01/2014 | 26/01/2016 |
Fernandez Gutierrez Olga | Socio Unico | 17/07/2012 | 22/01/2014 |
Fernandez Gutierrez Olga | Administrador Unico | 17/07/2012 | 22/01/2014 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE SARDICAN SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 798 , F 5, S 8, H S 14437, I/A 12 (08/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-33-39
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 798 , F 5, S 8, H S 14437, I/A 12 (08/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-33-39
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 798 , F 5, S 8, H S 14437, I/A 12 (08/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-33-39
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 798 , F 5, S 8, H S 14437, I/A 12 (08/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-33-39
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 798 , F 5, S 8, H S 14437, I/A 12 (08/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-33-39
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 798 , F 34, S 8, H S 14437, I/A 11 (01/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-174-39
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 798 , F 34, S 8, H S 14437, I/A 11 (01/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-174-39
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 798 , F 34, S 8, H S 14437, I/A 11 (01/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-174-39
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 798 , F 34, S 8, H S 14437, I/A 10 (26/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-22-39
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 798 , F 34, S 8, H S 14437, I/A 10 (26/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-22-39