FERNANDEZ GARCIA CARLOS-JAVIER
Informe ejecutivo de FERNANDEZ GARCIA CARLOS-JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE FERNANDEZ GARCIA CARLOS-JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DINAM SOLUCIONES SL | Administrador Unico | 23/11/2021 | |
INSTITUTO ESPAÑOL DE FORMACION SOCIAL SL | Socio Unico | 04/03/2020 | |
INSTITUTO ESPAÑOL DE FORMACION SOCIAL SL | Administrador Unico | 05/04/2016 |
VINCULACIONES DE FERNANDEZ GARCIA CARLOS-JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FERNANDEZ GARCIA CARLOS-JAVIER
Empresa: DINAM SOLUCIONES SL
Administrador Unico
- Fernandez Garcia Carlos-javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3762 , F 78, S 8, H TF 67032, I/A 1 (23/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-231-38
Socio Único
- Fernandez Garcia Carlos-javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3433 , F 96, S 8, H TF 56922, I/A 4 (04/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-53-38
Administrador Unico
- Fernandez Garcia Carlos-javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3433 , F 93, S 8, H TF 56922, I/A 1 (05/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-70-38
Empresa: UNILEVER ESPAÑA SA
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39375 , F 168, S 8, H B 343092, I/A 148 (23/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-104-08
Empresa: TRIPODE PROYECTOS SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Alambre Sacramento Domingos Ricardo
- Fernandez Garcia Carlos-javier
- Martinez- Piqueras Jurado Antonio
- Sanchez-montero Martinez-piqueras Manuel
Consejero
- Alambre Sacramento Domingos Ricardo
- Fernandez Garcia Carlos-javier
- Martinez- Piqueras Jurado Antonio
- Sanchez-montero Martinez-piqueras Manuel
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25119 , F 3, S 8, H M 452394, I/A 3 (11/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-37-28
Empresa: TRIPODE PROYECTOS SL
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Secretario
- Fernandez Garcia Carlos-javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25119 , F 2, S 8, H M 452394, I/A 2 (21/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-21-28
Información de FERNANDEZ GARCIA CARLOS-JAVIER
Mostramos los datos de FERNANDEZ GARCIA CARLOS-JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FERNANDEZ GARCIA CARLOS-JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos