MARLI BARRIS TOMAS
Informe ejecutivo de MARLI BARRIS TOMAS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MARLI BARRIS TOMAS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TORRENT DE JUIA SL | Administrador Unico | 26/05/2011 | 28/11/2019 |
TORRENT DE JUIA SL | Liquidador | 28/11/2019 | 28/11/2019 |
UNILEVER ESPAÑA SA | Apoderado | 23/05/2011 | |
UNILEVER ESPAÑA SA | Apoderado | 26/08/2010 |
VINCULACIONES DE MARLI BARRIS TOMAS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARLI BARRIS TOMAS
Empresa: TORRENT DE JUIA SL
Liquidador
- Marli Barris Tomas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35235 , F 16, S 8, H B 260568, I/A 5 (28/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-236-08
Empresa: TORRENT DE JUIA SL
Administrador Unico
- Marli Barris Tomas
Liquidador
- Marli Barris Tomas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35235 , F 16, S 8, H B 260568, I/A 5 (28/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-236-08
Empresa: TORRENT DE JUIA SL
Administrador Unico
- Marli Barris Tomas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35235 , F 16, S 8, H B 260568, I/A 4 (26/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-108-08
Empresa: UNILEVER ESPAÑA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39375 , F 168, S 8, H B 343092, I/A 148 (23/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-104-08
Empresa: UNILEVER ESPAÑA SA
Apoderado
- Alajarin Dominguez Jesus
- Arroquia Blanco Ana
- De La Cruz Lopez Fernando
- Gaudo Fernando Maria Concepcion
- Linares Zaragoza Rogelio
- Lloret Oria Juan Luis
- Marli Barris Tomas
- Monteiro Garcia Faria Jose Manuel
- Moreno Hita Dunia
- Nuñez Mir Andres
- Pedro Campanella
- Sanz Vian Jose Ignacio
- Vilas Aventin Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39375 , F 161, S 8, H B 343092, I/A 145 (26/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-171-08
Información de MARLI BARRIS TOMAS
Mostramos los datos de MARLI BARRIS TOMAS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARLI BARRIS TOMAS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos