TRIPODE PROYECTOS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Principe de Vergara, 207
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social TRIPODE PROYECTOS SL
CIF B85305746
Actividad Comercio al por mayor no especializado
Fecha de Constitución 13/12/2007
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE TRIPODE PROYECTOS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TRIPODE PROYECTOS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alambre Sacramento Domingos Ricardo | Secretario | 21/01/2010 | 11/02/2011 |
Alambre Sacramento Domingos Ricardo | Consejero Delegado Mancomunado | 21/01/2010 | 11/02/2011 |
Alambre Sacramento Domingos Ricardo | Consejero | 21/01/2010 | 11/02/2011 |
Fernandez Garcia Carlos-javier | Consejero Delegado Mancomunado | 11/02/2011 | |
Fernandez Garcia Carlos-javier | Consejero | 11/02/2011 | |
Martinez- Piqueras Jurado Antonio | Presidente | 21/01/2010 | 11/02/2011 |
Martinez- Piqueras Jurado Antonio | Consejero Delegado Mancomunado | 11/02/2011 | |
Martinez- Piqueras Jurado Antonio | Consejero | 11/02/2011 | |
Sanchez-montero Martinez-piqueras Manuel | Consejero Delegado Mancomunado | 11/02/2011 | |
Sanchez-montero Martinez-piqueras Manuel | Consejero | 11/02/2011 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE TRIPODE PROYECTOS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25119 , F 3, S 8, H M 452394, I/A 3 (11/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-37-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25119 , F 3, S 8, H M 452394, I/A 3 (11/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-37-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25119 , F 3, S 8, H M 452394, I/A 3 (11/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-37-28
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25119 , F 3, S 8, H M 452394, I/A 3 (11/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-37-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2010)
CVE: BORME-B-2010-216-28
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/02/2010)
CVE: BORME-B-2010-43-28
- 2007
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/02/2010)
CVE: BORME-B-2010-42-28
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25119 , F 2, S 8, H M 452394, I/A 2 (21/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-21-28
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25119 , F 2, S 8, H M 452394, I/A 2 (21/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-21-28