FERNANDEZ DE LA MATA ISMAEL
Informe ejecutivo de FERNANDEZ DE LA MATA ISMAEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE FERNANDEZ DE LA MATA ISMAEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SOLAR FOTOVOLTAICA HELLIN 23 SL | Administrador Solidario | 14/10/2009 |
VINCULACIONES DE FERNANDEZ DE LA MATA ISMAEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FERNANDEZ DE LA MATA ISMAEL
Empresa: HITACHI CONSULTING SPAIN SL
Apoderado Solidario
- Fernandez De La Mata Ismael
Apoderado
- Fernandez De La Mata Ismael
- Fernandez De La Mata Ismael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24897 , F 201, S 8, H M 398139, I/A 17 (15/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-17-28
Apoderado Solidario
- Fernandez De La Mata Ismael
- Fernandez De La Mata Ismael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28483 , F 82, S 8, H M 330777, I/A 20 (12/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-17-28
Consejero
- Fernandez De La Mata Ismael
- Tsutsui Sachiko
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28483 , F 82, S 8, H M 330777, I/A 19 (24/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-61-28
Empresa: HITACHI CONSULTING SPAIN SL
Consejero
- Fernandez De La Mata Ismael
- Tsutsui Sachiko
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24897 , F 201, S 8, H M 398139, I/A 16 (23/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-61-28
Apoderado Solidario
- Azabal Arroyo Alfredo
- Azabal Arroyo Alfredo
- Fernandez De La Mata Ismael
- Gonzalez Ubeda Ana
- Selgas Rubio Maria Del Mar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28483 , F 80, S 8, H M 330777, I/A 17 (21/12/2012)
CVE: BORME-A-2013-2-28
Empresa: HITACHI CONSULTING SPAIN SL
Apoderado Solidario
- Azabal Arroyo Alfredo
- Azabal Arroyo Alfredo
- Fernandez De La Mata Ismael
- Gonzalez Ubeda Ana
- Parr Philip Reed
- Selgas Rubio Maria Del Mar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24897 , F 198, S 8, H M 398139, I/A 14 (21/12/2012)
CVE: BORME-A-2013-2-28
Empresa: SOCIEDAD DE CONSULTORES APTIVO SA
Apoderado Solidario
- AUDICONSULTING SA
- ERNST & YOUNG SL
- Fernandez De La Mata Ismael
- Goodman Steven Samuel
- Honea Barry Don
- Lacruz Goiricelaya Adalberto
- Parr Philip Reed
- Verdugo Diaz David
Consejero
- Fernandez De La Mata Ismael
- Miyoshi Yoshihiro
- Parr Philip Reed
Presidente
Secretario No Consejero
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18944 , F 76, S 8, H M 330777, I/A 12 (16/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-39-28
Empresa: SOLAR FOTOVOLTAICA HELLIN 23 SL
Administrador Solidario
- Fernandez De La Mata Ismael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21476 , F 184, S 8, H M 381992, I/A 4 (14/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-203-28
Información de FERNANDEZ DE LA MATA ISMAEL
Mostramos los datos de FERNANDEZ DE LA MATA ISMAEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FERNANDEZ DE LA MATA ISMAEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos