SELGAS RUBIO MARIA DEL MAR
Informe ejecutivo de SELGAS RUBIO MARIA DEL MAR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE SELGAS RUBIO MARIA DEL MAR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ARRUSEL SL | Administrador Solidario | 25/02/2016 |
VINCULACIONES DE SELGAS RUBIO MARIA DEL MAR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SELGAS RUBIO MARIA DEL MAR
Empresa: HITACHI CONSULTING SPAIN SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39288 , F 26, S 8, H M 398139, I/A 31 (06/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-176-28
Empresa: ARRUSEL SL
Administrador Solidario
- Selgas Rubio Blanca Aranzazu
- Selgas Rubio Maria Del Mar
- Selgas Rubio Maria Elisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1193 , F 70, S 8, H M 22596, I/A 6 (25/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-44-28
Empresa: ARRUSEL SL
Consejero Delegado Solidario
- Rubio Segui Elisa
- Selgas Rubio Blanca Aranzazu
- Selgas Rubio Elisa
- Selgas Rubio Jose Maria
- Selgas Rubio Maria Del Mar
Consejero
- Rubio Segui Elisa
- Selgas Rubio Blanca Aranzazu
- Selgas Rubio Elisa
- Selgas Rubio Jose Maria
- Selgas Rubio Maria Del Mar
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1193 , F 70, S 8, H M 22596, I/A 6 (25/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-44-28
Apoderado Solidario
- Azabal Arroyo Alfredo
- Azabal Arroyo Alfredo
- Fernandez De La Mata Ismael
- Gonzalez Ubeda Ana
- Selgas Rubio Maria Del Mar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28483 , F 80, S 8, H M 330777, I/A 17 (21/12/2012)
CVE: BORME-A-2013-2-28
Empresa: HITACHI CONSULTING SPAIN SL
Apoderado Solidario
- Azabal Arroyo Alfredo
- Azabal Arroyo Alfredo
- Fernandez De La Mata Ismael
- Gonzalez Ubeda Ana
- Parr Philip Reed
- Selgas Rubio Maria Del Mar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24897 , F 198, S 8, H M 398139, I/A 14 (21/12/2012)
CVE: BORME-A-2013-2-28
Información de SELGAS RUBIO MARIA DEL MAR
Mostramos los datos de SELGAS RUBIO MARIA DEL MAR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SELGAS RUBIO MARIA DEL MAR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos