TSUTSUI SACHIKO
Informe ejecutivo de TSUTSUI SACHIKO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE TSUTSUI SACHIKO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HITACHI CONSULTING TECHNOLOGY SOLUTIONS SPAIN SA | Consejero | 04/12/2012 | 24/03/2015 |
HITACHI CONSULTING SPAIN SL | Consejero | 26/11/2012 | 23/03/2015 |
VINCULACIONES DE TSUTSUI SACHIKO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TSUTSUI SACHIKO
Consejero
- Fernandez De La Mata Ismael
- Tsutsui Sachiko
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28483 , F 82, S 8, H M 330777, I/A 19 (24/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-61-28
Empresa: HITACHI CONSULTING SPAIN SL
Consejero
- Fernandez De La Mata Ismael
- Tsutsui Sachiko
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24897 , F 201, S 8, H M 398139, I/A 16 (23/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-61-28
Consejero
- Tsutsui Sachiko
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28483 , F 80, S 8, H M 330777, I/A 16 (04/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-237-28
Empresa: HITACHI CONSULTING SPAIN SL
Consejero
- Tsutsui Sachiko
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24897 , F 198, S 8, H M 398139, I/A 13 (26/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-232-28
Información de TSUTSUI SACHIKO
Mostramos los datos de TSUTSUI SACHIKO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TSUTSUI SACHIKO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos