FERNANDEZ CONDE MARCOS
Informe ejecutivo de FERNANDEZ CONDE MARCOS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 38
Empresas inactivas: 10
CARGOS DE FERNANDEZ CONDE MARCOS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
XENESE INICIATIVAS SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 17/11/2022 | |
GAIA SERVICIOS DEPORTIVOS DE OCIO Y SALUD SL | Administrador Unico | 01/02/2017 | |
BENETUSSER CENTRO DEPORTIVO SL | Apoderado | 22/02/2011 | |
GAIA SERVICIOS DEPORTIVOS DE OCIO Y SALUD SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 07/09/2010 |
VINCULACIONES DE FERNANDEZ CONDE MARCOS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FERNANDEZ CONDE MARCOS
Empresa: XENESE INICIATIVAS SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3671 , F 96, S 8, H C 57897, I/A 8 (17/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-224-15
Empresa: AQA WELLNESS SL
Apoderado
- Fernandez Conde Marcos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2985 , F 200, S 8, H SS 43445, I/A 4 (09/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-54-20
Empresa: AQA WELLNESS SL
Administrador Unico
- Fernandez Conde Marcos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29074 , F 29, S 8, H M 430931, I/A 13 (27/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-22-28
Empresa: GAIA GESTION DEPORTIVA SL
Administrador Unico
- Fernandez Conde Marcos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2979 , F 83, S 8, H C 22867, I/A 51 (10/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-227-15
Empresa: GAIA LEVANTE GD SL
Apoderado
- Abella Aure Jose
- Fernandez Conde Marcos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3712 , F 128, S 8, H C 36323, I/A 6 (20/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-40-15
Empresa: GAIA LEVANTE GD SL
Administrador Unico
- Fernandez Conde Marcos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8818, L 6104, F 28, S 8, H V 126644, I/A 13 (21/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-20-46
Empresa: FIT&WELL GESTION DEPORTIVA SL
Administrador Unico
- Fernandez Conde Marcos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3584 , F 61, S 8, H C 54312, I/A 5 (09/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-11-15
Empresa: GAIA LALIN ARENA SL
Administrador Unico
- Fernandez Conde Marcos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3260 , F 165, S 8, H C 41338, I/A 9 (01/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-27-15
Empresa: GAIA GESTION DEPORTIVA SL
Administrador Unico
- Fernandez Conde Marcos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2979 , F 79, S 8, H C 22867, I/A 41 (31/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-27-15
Empresa: GAIA GESTION DEPORTIVA SL
Consejero Delegado Solidario
- Fernandez Conde Marcos
- LLORENTE CONCESIONES SL
Consejero
- CORPORACION LLORENTE MUÑOZ SL
- Fernandez Conde Marcos
- LLORENTE CONCESIONES SL
- Pereira Rico David Angel
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Fernandez Conde Marcos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2979 , F 79, S 8, H C 22867, I/A 41 (31/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-27-15
VER MAS ACTOS
Información de FERNANDEZ CONDE MARCOS
Mostramos los datos de FERNANDEZ CONDE MARCOS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FERNANDEZ CONDE MARCOS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos