VALIN PARDO MIGUEL
Informe ejecutivo de VALIN PARDO MIGUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 13
Empresas activas: 10
Cargos inactivos: 23
Empresas inactivas: 10
CARGOS DE VALIN PARDO MIGUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DOS DEPORTE BILBAO SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 02/09/2024 | |
GESPAROB SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 01/09/2024 | |
DOS DEPORTE OCIO SALUD IBERICA SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 01/09/2024 | |
OCTUM CENTRO SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 01/09/2024 | |
MON CALAMARI SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 01/09/2024 | |
DOS NEXO PRIM SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 01/09/2024 | |
ARTESANOS DEL ALUMINIO DE SANTIAGO SL | Apoderado Mancomunado | 15/07/2024 | |
MON CALAMARI SL | Apoderado | 30/04/2024 | |
ARTIO NUTRICION SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 17/11/2022 | |
XENESE INICIATIVAS SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 17/11/2022 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE VALIN PARDO MIGUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VALIN PARDO MIGUEL
Empresa: DOS DEPORTE BILBAO SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Parada Arcas Pablo Manuel
- Quintana Cid Ramon
- Valin Pardo Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H LU 19849, I/A 6 (02/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-179-27
Empresa: DOS DEPORTE OCIO SALUD IBERICA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Parada Arcas Pablo Manuel
- Quintana Cid Ramon
- Valin Pardo Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H LU 18095, I/A 14 (01/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-179-27
Empresa: DOS NEXO PRIM SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Parada Arcas Pablo Manuel
- Quintana Cid Ramon
- Valin Pardo Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H LU 19738, I/A 5 (01/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-179-27
Empresa: GESPAROB SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Parada Arcas Pablo Manuel
- Quintana Cid Ramon
- Valin Pardo Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H LU 18092, I/A 5 (01/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-179-27
Empresa: MON CALAMARI SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Parada Arcas Pablo Manuel
- Quintana Cid Ramon
- Valin Pardo Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H LU 18094, I/A 7 (01/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-179-27
Empresa: OCTUM CENTRO SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Parada Arcas Pablo Manuel
- Quintana Cid Ramon
- Valin Pardo Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H LU 18093, I/A 5 (01/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-179-27
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Parada Arcas Pablo Manuel
- Talin Mariño Jose Ramon
- Valin Pardo Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H SC 13051, I/A 9 (15/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-140-15
Empresa: MON CALAMARI SL
Apoderado
- Valin Pardo Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 480 , F 93, S 8, H LU 18094, I/A 5 (30/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-88-27
Empresa: DOS DEPORTE OCIO SALUD IBERICA SL
Consejero
- Martinez Dapena Jesus Alberto
- Valin Pardo Miguel
Presidente
- Valin Pardo Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 566 , F 169, S 8, H LU 18095, I/A 9 (10/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-13-27
Empresa: DOS DEPORTE OCIO SALUD IBERICA SL
Presidente
- Valin Pardo Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 531 , F 134, S 8, H LU 18095, I/A 8 (10/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-202-27
VER MAS ACTOS
Información de VALIN PARDO MIGUEL
Mostramos los datos de VALIN PARDO MIGUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VALIN PARDO MIGUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos