QUINTANA CID RAMON
Informe ejecutivo de QUINTANA CID RAMON
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 8
Empresas activas: 7
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE QUINTANA CID RAMON
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DOS DEPORTE BILBAO SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 02/09/2024 | |
GESPAROB SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 01/09/2024 | |
DOS DEPORTE OCIO SALUD IBERICA SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 01/09/2024 | |
DOS NEXO PRIM SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 01/09/2024 | |
MON CALAMARI SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 01/09/2024 | |
OCTUM CENTRO SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 01/09/2024 | |
QUINCO GESTION DEPORTIVA SL | Socio Unico | 16/02/2011 | |
QUINCO GESTION DEPORTIVA SL | Administrador Unico | 16/02/2011 |
VINCULACIONES DE QUINTANA CID RAMON
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE QUINTANA CID RAMON
Empresa: DOS DEPORTE BILBAO SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Parada Arcas Pablo Manuel
- Quintana Cid Ramon
- Valin Pardo Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H LU 19849, I/A 6 (02/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-179-27
Empresa: DOS DEPORTE OCIO SALUD IBERICA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Parada Arcas Pablo Manuel
- Quintana Cid Ramon
- Valin Pardo Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H LU 18095, I/A 14 (01/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-179-27
Empresa: DOS NEXO PRIM SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Parada Arcas Pablo Manuel
- Quintana Cid Ramon
- Valin Pardo Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H LU 19738, I/A 5 (01/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-179-27
Empresa: GESPAROB SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Parada Arcas Pablo Manuel
- Quintana Cid Ramon
- Valin Pardo Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H LU 18092, I/A 5 (01/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-179-27
Empresa: MON CALAMARI SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Parada Arcas Pablo Manuel
- Quintana Cid Ramon
- Valin Pardo Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H LU 18094, I/A 7 (01/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-179-27
Empresa: OCTUM CENTRO SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Parada Arcas Pablo Manuel
- Quintana Cid Ramon
- Valin Pardo Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H LU 18093, I/A 5 (01/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-179-27
Empresa: CRATERIS SPORTS SL
Liquidador
- Quintana Cid Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3461 , F 102, S 8, H C 49095, I/A 3 (27/12/2013)
CVE: BORME-A-2014-2-15
Empresa: CRATERIS SPORTS SL
Administrador Unico
- Quintana Cid Ramon
Liquidador
- Quintana Cid Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3461 , F 102, S 8, H C 49095, I/A 3 (27/12/2013)
CVE: BORME-A-2014-2-15
Empresa: OCTUM CENTRO SL
Administrador Unico
- Quintana Cid Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3462 , F 197, S 8, H C 49213, I/A 3 (13/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-221-15
Empresa: DOS DEPORTE OCIO SALUD IBERICA SL
Administrador Unico
- Quintana Cid Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2669 , F 51, S 8, H C 26484, I/A 14 (13/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-221-15
VER MAS ACTOS
Información de QUINTANA CID RAMON
Mostramos los datos de QUINTANA CID RAMON que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de QUINTANA CID RAMON, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos