LLORENTE CONCESIONES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Aluminio, 17
Código Postal 47012
Municipio Valladolid
Provincia Valladolid
Mapa Ver Mapa
Razón Social LLORENTE CONCESIONES SL
CIF B47686514
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Otras actividades auxiliares a los servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones
Fecha de Constitución 21/11/2011
Órgano Administración Administradores mancomunados
Propietario CORPORACION LLORENTE MUÑOZ SL
VINCULACIONES DE LLORENTE CONCESIONES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE LLORENTE CONCESIONES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Albuena Prieto Virginia | Apoderado Mancomunado Solidario | 29/02/2016 | 12/01/2018 |
ALZAR GRUPO EMPRESARIAL SL | Administrador Mancomunado | 25/08/2016 | 12/01/2018 |
Blanco Rodriguez David | Apoderado Mancomunado | 27/10/2017 | 12/01/2018 |
Castaño Rivera Marta | Apoderado Mancomunado | 27/10/2017 | 12/01/2018 |
CORPORACION LLORENTE MUÑOZ SL | Socio Unico | 28/11/2011 | 12/01/2018 |
Fraile Hernandez Cristina | Apoderado Mancomunado Solidario | 29/02/2016 | 12/01/2018 |
GPS GESTION Y ADMINISTRACION DE EMPRESAS SL | Administrador Mancomunado | 25/08/2016 | 12/01/2018 |
GPS GESTION Y ADMINISTRACION DE EMPRESAS SL | Consejero | 28/11/2011 | 12/01/2018 |
Llorente Hernandez Gonzalo | Apoderado Mancomunado | 27/10/2017 | 12/01/2018 |
Llorente Hernandez Gonzalo | Apoderado Mancomunado Solidario | 27/10/2017 | 12/01/2018 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE LLORENTE CONCESIONES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1501 , F 196, S 8, H VA 24436, I/A 22 (12/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-14-47
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1501 , F 196, S 8, H VA 24436, I/A 22 (12/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-14-47
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1501 , F 196, S 8, H VA 24436, I/A 21 (03/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-215-47
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1501 , F 196, S 8, H VA 24436, I/A 20 (27/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-211-47
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1501 , F 194, S 8, H VA 24436, I/A 19 (27/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-211-47
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administradores mancomunados. Modificación del artículo 16º y refundición de los Estatutos Sociales, sustituyendo las referencias a la derogada Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada por la mención a la Ley Reguladora que rija en cada momento
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1494 , F 46, S 8, H VA 24436, I/A 18 (25/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-167-47
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1494 , F 46, S 8, H VA 24436, I/A 18 (25/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-167-47
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1494 , F 46, S 8, H VA 24436, I/A 18 (25/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-167-47
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1494 , F 45, S 8, H VA 24436, I/A 17 (11/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-54-47
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1494 , F 45, S 8, H VA 24436, I/A 16 (29/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-46-47