FERNANDEZ CASADO ANTONIO
Informe ejecutivo de FERNANDEZ CASADO ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 9
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE FERNANDEZ CASADO ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VILLANUEVA OPERATING SL | Apoderado | 25/10/2016 |
VINCULACIONES DE FERNANDEZ CASADO ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FERNANDEZ CASADO ANTONIO
Empresa: VILLANUEVA OPERATING SL
Consejero Delegado
Consejero
- Candela Toha Javier
- Fernandez Casado Antonio
Presidente
- Fernandez Casado Antonio
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32088 , F 200, S 8, H M 577487, I/A 10 (31/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-213-28
Empresa: VILLANUEVA OPERATING SL
Consejero Delegado
Consejero
- Barandiaran Jaca Juan Daniel
- Candela Toha Javier
- Fernandez Casado Antonio
Presidente
- Fernandez Casado Antonio
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32088 , F 199, S 8, H M 577487, I/A 6 (30/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-234-28
Empresa: VILLANUEVA OPERATING SL
Socio Único
- Fernandez Casado Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32088 , F 198, S 8, H M 577487, I/A 5 (26/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-210-28
Empresa: VILLANUEVA OPERATING SL
Apoderado
- Fernandez Casado Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32088 , F 197, S 8, H M 577487, I/A 3 (25/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-209-28
Empresa: HIGH TECH HOTELS EUSKADI SA
Administrador Mancomunado
- Fernandez Casado Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3291 , F 178, S 8, H BI 33037, I/A 14 (29/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-89-48
Empresa: HIGH TECH HOTELS & RESORTS SA
Consejero
- Fernandez Casado Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24549 , F 222, S 8, H M 264414, I/A 96 (07/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-73-28
Empresa: INVERSIONES HOTELERAS DEL VISO SL
Consejero
- Baztarrica Azagra Tomas
- Candela Toha Javier
- Fernandez Casado Antonio
- Frutos Izquierdo Antonio
- Sanchez-moreno Muñoz Francisco
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28245 , F 192, S 8, H M 508730, I/A 3 (04/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-49-28
Empresa: HOTELES TECNOLOGICOS 2010 SA
Consejero
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28313 , F 87, S 8, H M 509960, I/A 7 (11/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-220-28
Empresa: HIGH TECH HOTELS EUSKADI SA
Administrador Mancomunado
- Candela Toha Javier
- Fernandez Casado Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3291 , F 177, S 8, H BI 33037, I/A 13 (10/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-165-48
Empresa: HIGH TECH HOTELS EUSKADI SA
Consejero
- Baztarrica Azagra Tomas
- Candela Toha Javier
- Fernandez Casado Antonio
Presidente
- Fernandez Casado Antonio
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3291 , F 177, S 8, H BI 33037, I/A 13 (10/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-165-48
VER MAS ACTOS
Información de FERNANDEZ CASADO ANTONIO
Mostramos los datos de FERNANDEZ CASADO ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FERNANDEZ CASADO ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos