INVERSIONES HOTELERAS DEL VISO SL - EXTINGUIDA
Razón Social INVERSIONES HOTELERAS DEL VISO SL
CIF B86061199
Capital Social 68564.0 Euros
Actividad Actividades de las sociedades holding
Fecha de Constitución 26/10/2010
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE INVERSIONES HOTELERAS DEL VISO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INVERSIONES HOTELERAS DEL VISO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Baztarrica Azagra Tomas | Presidente | 29/11/2010 | 04/03/2014 |
Baztarrica Azagra Tomas | Consejero | 29/11/2010 | 04/03/2014 |
Baztarrica Azagra Tomas | Apoderado | 29/11/2010 | 04/03/2014 |
Candela Toha Javier | Liquidador | 04/03/2014 | 04/03/2014 |
Candela Toha Javier | Consejero | 29/11/2010 | 04/03/2014 |
Candela Toha Javier | Apoderado | 29/11/2010 | 04/03/2014 |
Fernandez Casado Antonio | Consejero | 29/11/2010 | 04/03/2014 |
Frutos Izquierdo Antonio | Secretario | 29/11/2010 | 04/03/2014 |
Frutos Izquierdo Antonio | Consejero | 29/11/2010 | 04/03/2014 |
Sanchez-moreno Muñoz Francisco | Consejero | 29/11/2010 | 04/03/2014 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE INVERSIONES HOTELERAS DEL VISO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28245 , F 192, S 8, H M 508730, I/A 3 (04/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-49-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28245 , F 192, S 8, H M 508730, I/A 3 (04/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-49-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28245 , F 192, S 8, H M 508730, I/A 3 (04/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-49-28
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28245 , F 192, S 8, H M 508730, I/A 3 (04/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-49-28
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Consejo de administración
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28245 , F 190, S 8, H M 508730, I/A 2 (29/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-235-28
Capital Anterior: | 3.010,00 | Euros |
Aumento de capital: | 65.554,00 | Euros |
Capital Actual: | 68.564,00 | Euros |
Porcentaje: | 2.177,87 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28245 , F 190, S 8, H M 508730, I/A 2 (29/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-235-28
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28245 , F 190, S 8, H M 508730, I/A 2 (29/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-235-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28245 , F 190, S 8, H M 508730, I/A 2 (29/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-235-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28245 , F 190, S 8, H M 508730, I/A 2 (29/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-235-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28245 , F 188, S 8, H M 508730, I/A 1 (24/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-234-28