JIMENEZ-POYATO PEREZ PEDRO
Informe ejecutivo de JIMENEZ-POYATO PEREZ PEDRO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE JIMENEZ-POYATO PEREZ PEDRO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HIGH TECH HOTELS & RESORTS SA | Consejero | 16/12/2011 | 07/01/2014 |
HOTELES TECNOLOGICOS 2010 SA | Consejero | 28/12/2011 | 11/11/2013 |
VINCULACIONES DE JIMENEZ-POYATO PEREZ PEDRO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JIMENEZ-POYATO PEREZ PEDRO
Empresa: HIGH TECH HOTELS & RESORTS SA
Consejero
- Jimenez-poyato Perez Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24549 , F 220, S 8, H M 264414, I/A 94 (07/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-10-28
Empresa: HOTELES TECNOLOGICOS 2010 SA
Consejero
- De Rivera Garcia De Leaniz Gonzalo
- Fernandez Casado Antonio
- HIGH TECH HOTEL INVESTMENTS II SA
- Jimenez-poyato Perez Pedro
- Pastor Arnauda Federico Angel
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28313 , F 87, S 8, H M 509960, I/A 7 (11/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-220-28
Empresa: HOTELES TECNOLOGICOS 2010 SA
Consejero
- Jimenez-poyato Perez Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28313 , F 87, S 8, H M 509960, I/A 6 (28/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-6-28
Empresa: HIGH TECH HOTELS & RESORTS SA
Consejero
- Jimenez-poyato Perez Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24549 , F 215, S 8, H M 264414, I/A 84 (16/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-245-28
Información de JIMENEZ-POYATO PEREZ PEDRO
Mostramos los datos de JIMENEZ-POYATO PEREZ PEDRO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JIMENEZ-POYATO PEREZ PEDRO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos