FERNANDEZ BARRIOS JESUS
Informe ejecutivo de FERNANDEZ BARRIOS JESUS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE FERNANDEZ BARRIOS JESUS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PENSIONS CAIXA 136 FP | MRO.COMS.CTR | 14/01/2014 | 16/05/2017 |
FONFUTURO 4 SA NOSTRA FP | Miem.Com.Ctr | 29/05/2012 | 20/05/2014 |
VINCULACIONES DE FERNANDEZ BARRIOS JESUS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FERNANDEZ BARRIOS JESUS
Empresa: PENSIONS CAIXA 136 FP
MRO.COMS.CTR
- Fernandez Barrios Jesus
- Romero Bolivar Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43750 , F 34, S 8, H B 437300, I/A 9 (16/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-96-08
Empresa: FONFUTURO 4 SA NOSTRA FP
Miem.Com.Ctr
Pres.Com.Ctr
Secr.Com.Ctr
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2264 , F 66, S 8, H PM 30840, I/A 33 (20/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-98-07
Empresa: PENSIONS CAIXA 136 FP
MRO.COMS.CTR
PRE.COMS.CTR
SEC.COMS.CTR
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43750 , F 32, S 8, H B 437300, I/A 2 (14/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-14-08
Empresa: FONFUTURO 4 SA NOSTRA FP
Miem.Com.Ctr
- Fernandez Barrios Jesus
- Novo Rodriguez Jose
- Romero Bolivar Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2264 , F 65, S 8, H PM 30840, I/A 30 (29/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-107-07
Información de FERNANDEZ BARRIOS JESUS
Mostramos los datos de FERNANDEZ BARRIOS JESUS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FERNANDEZ BARRIOS JESUS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos