BUADES NIELL JOAN
Informe ejecutivo de BUADES NIELL JOAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
VINCULACIONES DE BUADES NIELL JOAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BUADES NIELL JOAN
Empresa: FONFUTURO 4 SA NOSTRA FP
Miem.Com.Ctr
Pres.Com.Ctr
Secr.Com.Ctr
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2264 , F 66, S 8, H PM 30840, I/A 33 (20/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-98-07
Empresa: PENSIONS CAIXA 136 FP
MRO.COMS.CTR
PRE.COMS.CTR
SEC.COMS.CTR
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43750 , F 32, S 8, H B 437300, I/A 2 (14/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-14-08
Empresa: FONFUTURO 4 SA NOSTRA FP
Miem.Com.Ctr
- Buades Niell Joan
- Nadal Roig Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2264 , F 65, S 8, H PM 30840, I/A 29 (29/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-68-07
Información de BUADES NIELL JOAN
Mostramos los datos de BUADES NIELL JOAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BUADES NIELL JOAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos