SASTRE BARCELO CRISTOFOL
Informe ejecutivo de SASTRE BARCELO CRISTOFOL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 11
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE SASTRE BARCELO CRISTOFOL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PENSIONS CAIXA 136 FP | MRO.COMS.CTR | 16/05/2017 | 27/10/2020 |
PENSIONS CAIXA 136 FP | MRO.COMS.CTR | 30/05/2016 | 27/10/2020 |
EMAYA EMPRESA MUNICIPAL D'AIGUES I CLAVEGUERAM SA | Apoderado | 30/08/2016 | 03/10/2019 |
EMAYA EMPRESA MUNICIPAL D'AIGUES I CLAVEGUERAM SA | Apoderado Solidario | 03/10/2019 | |
EMAYA EMPRESA MUNICIPAL D'AIGUES I CLAVEGUERAM SA | Apoderado Mancomunado | 03/10/2019 | |
EMAYA EMPRESA MUNICIPAL D'AIGUES I CLAVEGUERAM SA | Apoderado | 03/10/2019 | |
PALMA SEC SL | Administrador Solidario | 25/10/2016 | |
EMAYA EMPRESA MUNICIPAL D'AIGUES I CLAVEGUERAM SA | Apoderado Mancomunado | 25/02/2016 | 30/08/2016 |
PENSIONS CAIXA 136 FP | MRO.COMS.CTR | 14/01/2014 | 30/05/2016 |
EMAYA EMPRESA MUNICIPAL D'AIGUES I CLAVEGUERAM SA | Apoderado Mancomunado | 23/08/2012 | 11/02/2016 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE SASTRE BARCELO CRISTOFOL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SASTRE BARCELO CRISTOFOL
Empresa: PENSIONS CAIXA 136 FP
Miem.Com.Ctr
- Buades Niell Juan
- Costa Gomez Juan Carlos
- Diaz Ginebroza Manuel
- Sastre Barcelo Cristofol
- Vich Rebassa Gabriel
Pres.Com.Ctr
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37229 , F 104, S 8, H M 664053, I/A 7 (27/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-213-28
Apoderado Mancomunado
- Mestre Ribot Lorenzo
- Mestre Ribot Lorenzo
- Sastre Barcelo Cristobal
- Sastre Barcelo Cristofol
Apoderado Solidario
- Garcia Ruiz Serra Salvador Jaime
- Montalva Ribera Francisco
- Sastre Barcelo Cristofol
Apoderado
- Juan Parets Andres Javier
- Mestre Ribot Lorenzo
- Porlan Mas Gustavo
- Quesada Mayol Ricardo
- Sastre Barcelo Cristofol
- Sastre Barcelo Cristofol
- Tegel Mas Isabel
- Truyol Caimari Neus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2358 , F 61, S 8, H PM 7043, I/A 89 (03/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-195-07
Empresa: PENSIONS CAIXA 136 FP
MRO.COMS.CTR
PRE.COMS.CTR
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43750 , F 34, S 8, H B 437300, I/A 9 (16/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-96-08
Empresa: PALMA SEC SL
Administrador Solidario
- Bennasar Frau Sebastian
- Sastre Barcelo Cristofol
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1283 , F 80, S 8, H PM 21212, I/A 5 (25/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-209-07
Apoderado
- Juan Parets Andres Javier
- Mayol Beltran Imma
- Porlan Mas Gustavo
- Quesada Mayol Ricardo
- Sastre Barcelo Cristofol
- Truyol Caimari Neus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2358 , F 54, S 8, H PM 7043, I/A 74 (30/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-171-07
Apoderado Mancomunado
- Juan Parets Andres Javier
- Mayol Beltran Imma
- Mestre Ribot Lorenzo
- Quesada Mayol Ricardo
- Sastre Barcelo Cristofol
- Truyol Caimari Neus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2358 , F 54, S 8, H PM 7043, I/A 74 (30/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-171-07
Empresa: PENSIONS CAIXA 136 FP
MRO.COMS.CTR
- Cañellas Llorente Francisca
- Hernandez Bernado Xavier
- Nadal Roig Carlos
- Sastre Barcelo Cristofol
SEC.COMS.CTR
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43750 , F 34, S 8, H B 437300, I/A 8 (30/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-108-08
Empresa: PENSIONS CAIXA 136 FP
MRO.COMS.CTR
- Cañellas Llorente Francisca
- Hernandez Bernado Xavier
- Sastre Barcelo Cristofol
SEC.COMS.CTR
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43750 , F 34, S 8, H B 437300, I/A 8 (30/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-108-08
Apoderado Mancomunado
- Juan Parets Andres Javier
- Mayol Beltran Imma
- Mestre Ribot Lorenzo
- Quesada Mayol Ricardo
- Sastre Barcelo Cristofol
- Truyol Caimari Neus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2358 , F 54, S 8, H PM 7043, I/A 72 (25/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-44-07
Apoderado Mancomunado
- Garau Garau Andres
- Mestre Ribot Lorenzo
- Quesada Mayol Ricardo
- Roig Cabrer Bernardo
- Sastre Barcelo Cristofol
Apoderado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2358 , F 53, S 8, H PM 7043, I/A 71 (11/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-34-07
VER MAS ACTOS
Información de SASTRE BARCELO CRISTOFOL
Mostramos los datos de SASTRE BARCELO CRISTOFOL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SASTRE BARCELO CRISTOFOL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos