FERNANDEZ ARMESTO FERNANDEZ ESPAÑA JUAN
Informe ejecutivo de FERNANDEZ ARMESTO FERNANDEZ ESPAÑA JUAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE FERNANDEZ ARMESTO FERNANDEZ ESPAÑA JUAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FERNANDEZ-ARMESTO COMPAÑIA SRL | Administrador Solidario | 29/07/2020 | |
CASA GRANDE DE XANCEDA SL | Administrador Unico | 06/06/2019 |
VINCULACIONES DE FERNANDEZ ARMESTO FERNANDEZ ESPAÑA JUAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FERNANDEZ ARMESTO FERNANDEZ ESPAÑA JUAN
Empresa: ARMESTO & ASOCIADOS ARBITRAJE SL
Administrador Unico
- Fernandez Armesto Fernandez España Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40181 , F 120, S 8, H M 713987, I/A 2 (26/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-171-28
Empresa: FERNANDEZ-ARMESTO COMPAÑIA SRL
Administrador Solidario
- Fernandez Armesto Fernandez España Juan
- Fernandez-armesto Hafner Cristina Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1580 , F 165, S 8, H VI 4603, I/A 23 (29/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-157-01
Empresa: FERNANDEZ-ARMESTO COMPAÑIA SRL
Administrador Unico
- Fernandez Armesto Fernandez España Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1580 , F 165, S 8, H VI 4603, I/A 23 (29/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-157-01
Empresa: ARMESTO & ASOCIADOS ARBITRAJE SL
Administrador Unico
- Fernandez Armesto Fernandez España Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40181 , F 117, S 8, H M 713987, I/A 1 (25/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-43-28
Empresa: ARMESTO & ASOCIADOS ARBITRAJE SL
Administrador Unico
- Fernandez Armesto Fernandez España Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19725 , F 103, S 8, H M 347087, I/A 8 (25/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-43-28
Empresa: CASA GRANDE DE XANCEDA SL
Administrador Unico
- Fernandez Armesto Fernandez España Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3689 , F 95, S 8, H C 58504, I/A 1 (06/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-113-15
Empresa: FERNANDEZ-ARMESTO COMPAÑIA SRL
Administrador Unico
- Fernandez Armesto Fernandez España Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1580 , F 162, S 8, H VI 4603, I/A 20 (03/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-163-01
Empresa: FERNANDEZ-ARMESTO COMPAÑIA SRL
Administrador Solidario
- Fernandez Armesto Fernandez España Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1580 , F 162, S 8, H VI 4603, I/A 20 (03/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-163-01
Empresa: NEINVER SA
Representante
- De Vicente Gonzalez Manuel
- Fernandez Armesto Fernandez España Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20867 , F 142, S 8, H M 93606, I/A 106 (26/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-88-28
Empresa: NEINVER SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Representante
- De Vicente Gonzalez Manuel
- Fernandez Armesto Fernandez España Juan
- Lopez Sanchez Enrique
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20867 , F 133, S 8, H M 93606, I/A 88 (20/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-104-28
Información de FERNANDEZ ARMESTO FERNANDEZ ESPAÑA JUAN
Mostramos los datos de FERNANDEZ ARMESTO FERNANDEZ ESPAÑA JUAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FERNANDEZ ARMESTO FERNANDEZ ESPAÑA JUAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos